Entreprise : ETS SURELLE JACQUES - SIREN 435 350 152
Identité
(Entreprise radiée le 25/11/2020)
Dénomination
ETS SURELLE JACQUES
SIREN (siège)
435 350 152
Date d'immatriculation au RNE
13/04/2001
Date de fin de la personne morale
12/04/2100
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
60 B RUE ZOE DEPREZ 59128 FLERS-EN-ESCREBIEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FLORENT DAMIEN
Nom d'usage
FLORENT
Qualité
Président de SAS
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Lesquin
Dénomination
FLANDRE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Marcq en baroeul
Dénomination
C.E.C.A.D
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Roubaix
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/01/2010
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2001
Siret
43535015200011
Code APE
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Électricité générale, tous travaux de chauffage et sanitaire, dépannage, alarme, tous travaux de bâtiment.
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Adresse
60 B RUE 60B rue Zoé Deprez
59128 , Flers-en-Escrebieux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2489
Date d'ajout
10/05/2017
Description
Par jugement du 10/05/2017, le Tribunal de Commerce de Douai a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour cause d'insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2491
Date d'ajout
10/05/2017
Description
Radiation du RCS le 10/05/2017 avec effet au 10/05/2017 Radiation d'office de la présente société par suite de clôture des Opérations de la liquidation judiciaire (cessation d'activité dans le ressort du tribunal du lieu du siège Social)
Numéro d'observation
2490
Date d'ajout
10/05/2017
Description
Le liquidateur remettra ses comptes dans un délai de 3 mois que ceux-ci conformément à la loi peuvent être communiqués à tout créancier en faisant la demande, que le débiteur peut les contester par déclaration au greffe.
Numéro d'observation
403
Date d'ajout
27/01/2010
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire PAR JUGEMENT EN DATE DU 27/01/2010, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE EN DESIGNANT : MANDATAIRE-LIQUIDATEUR : MAITRE Marie José FROMENT 224, Boulevard Albert 1er Appt 72 Résidence Artois 59500 DOUAI JUGE-COMMISSAIRE : M Jean Louis CONVERT JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT : G. DELLOYE DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 25/01/2010 Date d'effet : 27/01/2010
Numéro d'observation
938
Date d'ajout
09/04/2008
Description
Transformation de la société à compter du 31/12/2007 Ancienne forme : SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SARL) Nouvelle forme : SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SAS) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2007 : Partant : SURELLE Jacques, GÉRANT(E) Nouveau : FLORENT Damien, PRÉSIDENT Nouveau : C.E.C.A.D, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE Nouveau : FLANDRE COMMISSARIAT AUX COMPTES, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Parution de l'apport du fonds dans la Gaette Nord Pas de Calais du 03 Avril 2001.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J065 2010-01-27 Ouverture liquidation judiciaire 2010-01-27 GREFFE T.C. DOUAI GREFFE T.C. DOUAI FROMENT SALOMON M - JOSE,J111 2017-05-10 Prononciation cloture procedure pour insuffisance actif 2020-02-04 GREFFE T.C. DOUAI GREFFE T.C. DOUAI FROMENT SALOMON M - JOSE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).