Entreprise : STATIONS DU PAIN - SIREN 435 263 686
Identité
Dénomination
STATIONS DU PAIN
SIREN (siège)
435 263 686
Date d'immatriculation au RNE
25/01/2018
Début d’activité
22/01/2018
Date de fin de la personne morale
08/04/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Acquisition de la propriété par apport, achat ou constructions d'immeubles bâtis ou non.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
92340 EUR
Adresse du siège
1 B RUE 1B rue Henriette Desportes 22100 Dinan FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
HASLE PATRICK , PROSPER , CHRISTIAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Plumaudan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/01/2018
Siret
43526368600022
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Acquisition de la propriété par apport, achat ou constructions d'immeubles bâtis ou non.
Adresse
1 B RUE 1B rue Henriette Desportes
22100 , Dinan - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/01/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2001
Siret
43526368600014
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
10 B RUE DU 14 JUILLET
22440 , PLOUFRAGAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4591
Date d'ajout
18/07/2019
Description
Fusion - L236-1 à compter du 30/05/2019 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : STATIONS DU PAIN, Société à responsabilité limitée (SARL), 1B rue Henriette Desportes 22100 DINAN (RCS SAINT MALO (3502) 435 263 686) S.D. DES RELAIS, Société à responsabilité limitée (SARL), 1bis rue Henriette Desportes 22100 DINAN (RCS SAINT MALO (3502) 504 651 613)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
647
Date d'ajout
26/01/2018
Description
Radiation du RCS le 26/01/2018 avec effet au 22/01/2018 transfert du siège social à compter du 22/01/2018 du 10B rue du 14 Juillet 22440 Ploufragan au 1B rue Henriette Desportes 22100 Dinan
Numéro d'observation
3895
Date d'ajout
14/09/2006
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL POUR LE PORTER DE 15 250 EUROS A 31 720 EUROS SUITE A LA FUSION-ABSORPTION DE LA SOCIETE SF DES RELAIS (RCS DINAN 482 656 667) Date d'effet : 26/07/2006
Numéro d'observation
250
Date d'ajout
24/01/2005
Description
NOMINATION DE MR PATRICK HASLE EN QUALITE DE CO-GERANT Date d'effet : 01/10/2004
Numéro d'observation
3091
Date d'ajout
01/10/2001
Description
NOMINATION DE MR BERTRAND HERMANGE EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE MR PATRICK HASLE DEMISSIONNAIRE. A COMPTER DU :01.09.2001 CREATION D'UN FONDS DE VENTE DE PAIN, VIENNOISERIE, SANDWICHERIE ET AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES SIS A PLOUFRAGAN 22440, 10 BIS RUE DU 14 JUILLET. Date d'effet : 01/10/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).