Entreprise : VIREL - SIREN 435 133 715
Identité
(Entreprise radiée le 18/05/2017)
Dénomination
VIREL
SIREN (siège)
435 133 715
Date d'immatriculation au RNE
28/03/2001
Date de fin de la personne morale
27/03/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
LES FOURCHES 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
OCTEVILLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MICHEL ERIC , GERARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
Sotteville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/07/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/04/2001
Siret
43513371500019
Code APE
9601B - Blanchisserie-teinturerie de détail
Code APRM
9601BQ - Laveries, blanchisserie et teintureries de détail
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
LAVAGE BLANCHISSAGE NETTOYAGE REPASSAGE D'ARTICLES TEXTILES ET D'HABILLEMENT
Code APRM
9601BQ - Laveries, blanchisserie et teintureries de détail
Code APRM
9601BQ - Laveries, blanchisserie et teintureries de détail
Adresse
LES FOURCHES
50100 , CHERBOURG-EN-COTENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
OCTEVILLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1242
Date d'ajout
18/05/2017
Description
Radiation du RCS le 18/05/2017 avec effet au 06/01/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
449
Date d'ajout
15/02/2017
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 06/01/2017 Décision de l'associé unique en date du 06/01/2017 Dénomination de l'associé unique : SAS PUIL (RCS Cherbourg 407 541 002) Journal d'annonces légales : la gazette de la Manche en date du 08/02/2017.
Numéro d'observation
151
Date d'ajout
16/01/2017
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 26/07/2016.
Numéro d'observation
1928
Date d'ajout
01/08/2006
Description
CHGT DE GERANT : ANC : MR HABERER DOMINIQUE / NV : MR ROZIER PHILIPPE - PV DU 03/07/06 - LA GAZETTE DE LA MANCHE DU 12/07/06 Date d'effet : 03/07/2006
Numéro d'observation
1006
Date d'ajout
24/04/2003
Description
Changement de gérant PARTANT:MME SOHIE HABERER/NV:MR DOMINIQUE HABERER ACTE DU 30/12/02/LA GAZETTE DE LA MANCHE DU 09/04/03 Date d'effet : 30/12/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).