Entreprise : SCI LA PIERRE DE MELUN - SIREN 435 108 733
Identité
Dénomination
SCI LA PIERRE DE MELUN
SIREN (siège)
435 108 733
Date d'immatriculation au RNE
23/03/2001
Début d’activité
16/03/2001
Date de fin de la personne morale
22/03/2100
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, l'administration et l'exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis, dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, d'apport, d'échange ou autrement ou édifiés par elle au cours de la vie sociale ainsi que l'acquisition et la gestion de parts ou de toutes autres sociétés civiles immobilières.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
400 EUR
Adresse du siège
6 RUE TOULOUSE LAUTREC 75017 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Bielle YVONNE
Nom d'usage
Guedj
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1939
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Guedj NATHALIE
Nom d'usage
Jaoui
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Guedj FANNY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
La Teste-de-Buch
Nom, Prénom(s)
Guedj KARINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/03/2001
Siret
43510873300021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, l'administration et l'exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis, dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, d'apport, d'échange ou autrement ou édifiés par elle au cours de la vie sociale ainsi que l'acquisition et la gestion de parts ou de toutes autres sociétés civiles immobilières.
Autres Activités
L'acquisition, l'administration et l'exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis, dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, d'apport, d'échange ou autrement ou édifiés par elle au cours de la vie sociale ainsi que l'acquisition et la gestion de parts ou de toutes autres sociétés civiles immobilières.
Adresse
6 RUE TOULOUSE LAUTREC
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/05/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/03/2001
Siret
43510873300013
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
152 B AV GABRIEL PERI
93400 , SAINT-OUEN-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
57905
Date d'ajout
09/10/2017
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de PARIS Sous le numéro 2017D05529.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2017D055291
Date d'ajout
06/10/2017
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).