Entreprise : L'AUBERGE DE LUCINGES - SIREN 435 070 255
Identité
Dénomination
L'AUBERGE DE LUCINGES
SIREN (siège)
435 070 255
Date d'immatriculation au RNE
07/05/2001
Début d’activité
02/04/2001
Date de fin de la personne morale
06/05/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Gestion et management de bar, hôtel, restaurant, traiteur, organisation de manifestations de tous types liées à la restauration, l'hébergement et aux loisirs
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
67 PL DE L'EGLISE 74380 LUCINGES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEF LIEU
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PLATRET CLAUDE , JEAN-LOUIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
Cranves-Sales
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/04/2001
Siret
43507025500011
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Gestion et management de bar, hôtel, restaurant, traiteur, organisation de manifestations de tous types liées à la restauration, l'hébergement et aux loisirs
Adresse
67 PL DE L'EGLISE
74380 , LUCINGES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEF LIEU
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F22/001668
Date d'ajout
04/02/2022
Description
Par ordonnance en date du 03/02/2022, le Président du Tribunal de Commerce de Thonon-les-Bains a nommé liquidateur judiciaire : SELARL MJ Synergie prise en la personne de Maître François-Charles Desprat 5 Rue François Morel 74200 THONON-LES-BAINS, en remplacement du mandataire précédement désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/001655
Date d'ajout
15/02/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Thonon Les Bains en date du 15/02/2021 prononçant la liquidation judiciaire immédiate. Liquidateur judiciaire : Selarl Luc Gomis, prise en la personne de Maître Luc Gomis 5 rue François Morel 74200 Thonon-les-Bains. Date de cessation des paiements : 29/01/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Thonon-les-bains décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).