Entreprise : SOMEP - SIREN 435 057 831
Identité
Dénomination
SOMEP
SIREN (siège)
435 057 831
Date d'immatriculation au RNE
19/03/2001
Début d’activité
06/03/2001
Date de fin de la personne morale
18/03/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Toutes prises de participations dans toutes sociétés et entreprises de mécanique générale et de précision
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
373500 EUR
Adresse du siège
5 BD D'OSNY 95800 CERGY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LE MASTER
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AGNEAUX EMMANUEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1971
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DRUYER PASCAL , ROLAND
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Seraincourt
Nom, Prénom(s)
DUBUS CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
Houilles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/03/2001
Siret
43505783100024
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes prises de participations dans toutes sociétés et entreprises de mécanique générale et de précision
Adresse
5 BD D'OSNY
95800 , CERGY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LE MASTER
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/03/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/03/2001
Siret
43505783100016
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
7 RUE RENE CASSIN
95220 , HERBLAY-SUR-SEINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LA PATTE D'OIE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
24547
Date d'ajout
15/09/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 11/09/2020, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Me De Keating, De La Scp Ouizille - De Keating . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 11/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
24547
Date d'ajout
15/09/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
31481
Date d'ajout
21/01/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 20/01/2014 arrête le plan de cession au profit de : SAS SOMEP INDUSTRIES ,dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Numéro d'observation
23595
Date d'ajout
21/10/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise prononce en date du 21/10/2013 la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 16/10/2013 et a désigné Liquidateur Me De Keating, De La Scp Ouizille - De Keating 1-3 Rue Jean Jaurès 95300 Pontoise . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc. Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Désigne administrateur Me Bleriot 50 Rue Victor Hugo 95300 Pontoise avec pour mission d'administrer. L'activité est maintenue jusqu'au 21/01/2014 .
Numéro d'observation
95436
Date d'ajout
25/09/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 25/09/2012 , arrêtant le plan de redressement, , durée du plan 9 ans , nomme commissaire à l'exécution du plan Me Bleriot 50 Rue Victor Hugo 95300 Pontoise , maintient mandataire judiciaire Me De Keating, De La Scp Ouizille - De Keating 1-3 Rue Jean Jaurès 95300 PONTOISE , nom du juge commissaire : M. Laurent Piovesan
Numéro d'observation
83848
Date d'ajout
23/03/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 23/03/2012 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 28/05/2012
Numéro d'observation
75555
Date d'ajout
28/11/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise , prononce en date du 28/11/2011 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2011J00971 , date de cessation des paiements le 15/11/2011 désigne Juge Commissaire M. Laurent Piovesan , Juge Commissaire suppléant Mme Christine Salmon , Administrateur Me Bleriot 50 Rue Victor Hugo 95300 Pontoise avec pour mission : assister le débiteur pour tous les actes de gestion , Mandataire judiciaire Me De Keating, De La Scp Ouizille - De Keating 1-3 Rue Jean Jaurès 95300 Pontoise , , et ouvre une période d'observation expirant le 29/05/2012 . Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
30194
Date d'ajout
23/03/2010
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège Transfert dans le ressort du greffe du 7, rue René Cassin ZI La Patte d'Oie 95220 Herblay du 06/03/2001 au 15/03/2010 vers le 5, boulevard d'osny Immeuble Le Master Cergy 95800 Cergy st Christophe.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).