Entreprise : SCI VIL PEU - SIREN 435 008 990
Identité
(Entreprise radiée le 09/02/2024)
Dénomination
SCI VIL PEU
SIREN (siège)
435 008 990
Date d'immatriculation au RNE
22/03/2001
Date de fin de la personne morale
21/03/2100
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
429600 EUR
Adresse du siège
16 RUE RENE JEAN MAILLEUX 35235 THORIGNE-FOUILLARD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRANGER PAULETTE
Nom d'usage
TRIHAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1944
Commune de résidence
Thorigné-Fouillard
Nom, Prénom(s)
TRIHAN MAURICE , MICHEL , FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1940
Commune de résidence
Thorigné-Fouillard
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/03/2001
Siret
43500899000010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
28 RUE DE NEMOURS
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/06/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/03/2001
Siret
43500899000028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition location d'immeubles
Adresse
16 RUE RENE JEAN MAILLEUX
35235 , THORIGNE-FOUILLARD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4974
Date d'ajout
09/02/2024
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/11/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18053
Date d'ajout
27/06/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 08/06/2023 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/06/2023
Description
Dissolution à compter du 08/06/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 08/06/2023, siège de la liquidation : 16 Rue René Jean Mailleux 35235 Thorigné-Fouillard, parution de la publicité légale : 7 jours paru le 01/07/2023
Numéro d'observation
2146
Date d'ajout
12/03/2012
Description
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. Transfert de siège de RENNES - 28 rue de Nemours à THORIGNE FOUILLARD - 16 rue René Jean Mailleux à compter du 01/02/2012
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).