Entreprise : SCI MAG - SIREN 434 811 519
Identité
(Entreprise radiée le 27/01/2021)
Dénomination
SCI MAG
SIREN (siège)
434 811 519
Date d'immatriculation au RNE
28/02/2001
Date de fin de la personne morale
27/02/2100
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
25 RUE PIERRE LOTI 95110 SANNOIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MME BOURGINE PASCALE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURGINE PASCALE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Sannois
Nom, Prénom(s)
ATHUIL JUSTINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1991
Commune de résidence
ROSE BAY NWS 2029
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/09/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2001
Siret
43481151900017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
15 RUE TREBOIS
92300 , LEVALLOIS-PERRET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/2001
Siret
43481151900025
Nom commercial
S C I MAG
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition gestion par location ou autrement de biens immobiliers
Adresse
25 RUE 25 Rue Pierre Loti Chez Mme BOURGINE Pascale
95110 , Sannois - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MME BOURGINE PASCALE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3943
Date d'ajout
27/01/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 24/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/01/2021
Description
Dissolution à compter du 24/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 24/12/2020, liquidateur : BOURGINE Pascale, siège de la liquidation : Chez Mme BOURGINE Pascale 25 Rue Pierre Loti 95110 Sannois, parution de la publicité légale : Les Echos en date du 05/01/2021
Numéro d'observation
58502
Date d'ajout
27/09/2019
Description
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de Pontoise par suite du transfert du siège social : 15 RUE Trebois 92300 LEVALLOIS PERRET au 25 RUE Pierre Loti Chez Mme BOURGINE Pascale 95110 SANNOIS. Dépot de l'acte le : 26/09/2019 sous le numéro : 25675
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).