Entreprise : NATAIS - SIREN 434 739 496
Identité
Dénomination
NATAIS
SIREN (siège)
434 739 496
Date d'immatriculation au RNE
23/02/2001
Début d’activité
01/01/2001
Date de fin de la personne morale
18/03/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Exploitation à titre de propriétaire, locataire gérant, libre, ou a tout autre titre, d'un fonds de commerce de collecte, stockage, conditionnement et commercialisation de maïs à éclater ainsi que toutes activités annexes.
Code APE
1061B - Autres activités du travail des grains
Code APRM
1062ZZ - Fabrication de produits amylacés
Capital social
6256250 EUR
Adresse du siège
1000 CHE DE VILLENEUVE 32130 BEZERIL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Labège
Dénomination
LI-CORN
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Bézéril
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2001
Siret
43473949600017
Nom commercial
NATAIS
Code APE
1061B - Autres activités du travail des grains
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation à titre de propriétaire, locataire gérant, libre, ou a tout autre titre, d'un fonds de commerce de collecte, stockage, conditionnement et commercialisation de maïs à éclater ainsi que toutes activités annexes.
Code APRM
1062ZZ - Fabrication de produits amylacés
Adresse
1000 CHE DE VILLENEUVE
32130 , BEZERIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1013
Date d'ajout
06/03/2019
Description
Démission de Directeur général à compter du 15/01/2019 : - Partant : RETHORE Jérôme, Emmanuel, Nejib, Directeur général
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
454
Date d'ajout
30/01/2018
Description
Changement de président à compter du 01/01/2018 : Partant : EHMANN Michael, Président Nouveau : LI-CORN (SAS), Présidente
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
02/01/2018
Description
Changement de Commissaires aux Comptes à compter du 25/09/2017 : Partant : SCHWARTZ Mireille, Commissaire aux comptes suppléant Partant : RICHERT Laurent, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : MAZARS (SA), Commissaire aux comptes titulaire
Numéro d'observation
463
Date d'ajout
25/01/2017
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 25/10/2016 : Ancienne : 30/09 Nouvelle : 31/12
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).