Entreprise : SN USM FRANCE - SIREN 434 705 414
Identité
Dénomination
SN USM FRANCE
SIREN (siège)
434 705 414
Date d'immatriculation au RNE
20/02/2001
Début d’activité
08/02/2001
Date de fin de la personne morale
19/02/2100
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Fabrication, achat, vente, location, exploitation, commerce, importation, exportation, représentation, courtage machines, outils et instruments.
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Capital social
38200 EUR
Adresse du siège
14 RUE DE BEAUSEJOUR 49740 LA ROMAGNE FRANCE
Représentants
Dénomination
BN FINANCES
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
LA ROMAGNE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/02/2001
Siret
43470541400028
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fabrication achat vente location exploitation commerce importation exportation représentation courtage de machines outils et instruments
Adresse
14 RUE DE BEAUSEJOUR
49740 , LA ROMAGNE - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/02/2001
Siret
43470541400010
Code APE
295G
Adresse
14 RUE DE LA BLANCHARDIERE
49300 , CHOLET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7410
Date d'ajout
15/07/2009
Description
Transformation de la société à compter du 29/05/2009 Ancienne forme : Société par actions simplifiée (SAS) Nouvelle forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 29/05/2009 Ancienne : 31/12 Nouvelle : 30/09 en conséquence l'exercice social en cours aura donc une durée exceptionnelle de 9 mois du 01.01.2009 au 30.09.2009 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/05/2009 : Partant : COTTINEAU Loïc, Commissaire aux comptes suppléant Partant : CABINET BERNARD DURAND, Commissaire aux comptes titulaire Changement de qualité : BRIN Nicolas, Président devient Gérant(e)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3990
Date d'ajout
05/06/2001
Description
MISE EN ACTIVITE DE LA SOCIETE SIS A CHOLET (49300) - 14 RUE DE LA BLANCHARDIERE PAR ACHAT A LA SA USM FRANCE - 97B507 D'UN FONDS DE COMMERCE DE FABRICATION ACHAT VENTE LOCATION EXPLOITATION COMMERCE IMPORTATION EXPORTATION REPRESENTATION COURTAGE DE MACHINES OUTILS ET INSTRUMENTS EXPLOITE A CHOLET (49300) - 14 RUE DE LA BLANCHARDIERE MOYENNANT LE PRIX DE 100 001 FRANCS PARUTION DANS L'ANJOU AGRICOLE DU 8 JUIN 2001 OPPOSITIONS: MAITRE FILLAUDEAU 90 RUE CHOLETAISE - 49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES Date d'effet : 08/02/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).