Entreprise : LASERPIL - SIREN 434 670 717
Identité
(Entreprise radiée le 10/09/2021)
Dénomination
LASERPIL
SIREN (siège)
434 670 717
Date d'immatriculation au RNE
23/02/2001
Date de fin de la personne morale
22/02/2109
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
88000 EUR
Adresse du siège
4 B RUE VICTOR HUGO 44400 REZE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHENE ELISABETH , MARIE
Nom d'usage
HENOT HENOT-CHENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
PRUD'HOMME MARTINE , DANIELE
Nom d'usage
VIVION
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
La Chapelle-sur-Erdre
Nom, Prénom(s)
LE LEANNEC NATHALIE , DOMINIQUE
Nom d'usage
SOUEIDAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Orvault
Nom, Prénom(s)
GERVAIS SANDRA
Nom d'usage
LACHAISE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
VANDERMEEREN MARIANNE , SYLVIE , LAURENCE
Nom d'usage
PRIGENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
BOUSSAND CATHERINE , MARIE
Nom d'usage
CAUMON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
ETIENNE ANNE , MONIQUE , MARIE , PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
SAMSON CHRISTINE
Nom d'usage
BARRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
CHEVIET FRANCOISE , GENEVIEVE , GHISLAINE
Nom d'usage
PHELINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Rezé
Nom, Prénom(s)
LANGLADE MARIE-ANNICK
Nom d'usage
TOLLEC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
MARTIN CATHERINE , MARIE , ELISABETH
Nom d'usage
BERTHELEME BERTHELEME-MARTIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Thouaré-sur-Loire
Nom, Prénom(s)
VOURC'H MORGANE , MARINE
Nom d'usage
JOURDAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1979
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
MAYENCE CATHERINE , JACQUELINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Basse-Goulaine
Dénomination
ENGINGER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
MACHECOUL ST MEME
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
11/01/2001
Siret
43467071700017
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
exploitation en commun d'un appareil laser
Adresse
4 B RUE 4 bis rue Victor Hugo
44400 , Rezé - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
26
Date d'ajout
10/09/2021
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-12-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
03/02/2020
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 26-11-2019, JOURNAL PUBLICATEUR : Informateur Judiciaire DU : 13-12-2019, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur 15 bis rue Alfred de Musset 44000 NANTES.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).