Entreprise : SCI DU VAL D'ASPE - SIREN 434 521 407
Identité
(Entreprise radiée le 28/09/2018)
Dénomination
SCI DU VAL D'ASPE
SIREN (siège)
434 521 407
Date d'immatriculation au RNE
12/02/2001
Date de fin de la personne morale
11/02/2100
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
800 EUR
Adresse du siège
3 RUE DE LA PORTE D'ASPE 64400 GURMENCON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIVIERE FREDERIC , BERNARD , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Lescar
Nom, Prénom(s)
COMBE MARIETTE , MARCELLE
Nom d'usage
RIVIERE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1939
Commune de résidence
Avignon
Nom, Prénom(s)
RIVIERE BERNARD , MAURICE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1939
Commune de résidence
Avignon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/2001
Siret
43452140700016
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
6 LASSERRE
64400 , GURMENCON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CAMPING VAL DU GAVE ASPE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/08/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/2015
Siret
43452140700024
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
3 RUE DE LA PORTE D'ASPE
64400 , GURMENCON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8036
Date d'ajout
28/09/2018
Description
Radiation du RCS le 28/09/2018 avec effet au 31/08/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8034
Date d'ajout
28/09/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/08/2018 Liquidateur : RIVIERE Frédéric, Bernard, Marie Le siège de la liquidation est fixé à : 9 impasse Marie de Romieu 64230 Lescar Journal d'annonces légales : Les Petites Affiches Béarnaises en date du 25/09/2018 Suppression de l'établissement principal situé 3 rue de la Porte d'Aspe 64400 Gurmençon à compter du 31/08/2018 Cessation d'activité à compter du 31/08/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Oloron-Sainte-Marie ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Pau. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Pau décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).