Entreprise : SCI LUCILE - SIREN 434 246 195
Identité
Dénomination
SCI LUCILE
SIREN (siège)
434 246 195
Date d'immatriculation au RNE
08/02/2001
Début d’activité
12/01/2001
Date de fin de la personne morale
07/02/2100
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
259163.33 EUR
Adresse du siège
166 AV DU DOCTEUR RAYMOND VERGES 97450 SAINT-LOUIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GIRDARY CAMILLE , NADIA
Nom d'usage
SAINT-LAMBERT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
L ETANG SALE
Nom, Prénom(s)
SAINT-LAMBERT PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1989
Commune de résidence
L Etang Sale
Nom, Prénom(s)
SAINT-LAMBERT DAVID
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1982
Commune de résidence
L Etang Sale
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/01/2001
Siret
43424619500011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Autres Activités
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Adresse
166 AV DU DOCTEUR RAYMOND VERGES
97450 , SAINT-LOUIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2652
Date d'ajout
10/06/2009
Description
Inscription modificative AGREMENT NOUVEAUX ASSOCIES SUITE A DONATION DE PARTS : SAINT-LAMBERT PIERRE, SAINT-LAMBERT DAVID , Date d'effet : 24/09/2008
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
902
Date d'ajout
22/03/2006
Description
Changement de gérant DEMISSION DE M. GIRDARY JOSEPH CAMILLE DE SES FONCTIONS DE GERANT ASSOCIE ET NOMINATION DE MME GIRDARY-SAINT-LAMBERT EN QUALITE DE GERANTE ASSOCIEE Date d'effet : 07/12/2005
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 700 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 259 163.33 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).