Entreprise : SCI JACQUES CARTIER - SIREN 434 219 192
Identité
Dénomination
SCI JACQUES CARTIER
SIREN (siège)
434 219 192
Date d'immatriculation au RNE
23/01/2001
Début d’activité
23/01/2001
Date de fin de la personne morale
22/01/2051
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété et administration de tous immeubles et droits immobiliers
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
152500 EUR
Adresse du siège
8 RUE DES HALLES 49700 DOUE-EN-ANJOU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Doue-la-Fontaine
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEGAULT SYLVIE
Nom d'usage
TRAVERS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
DOUE-EN-ANJOU
Nom, Prénom(s)
TRAVERS CHRISTOPHE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
DOUE-EN-ANJOU
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/01/2001
Siret
43421919200029
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété et administration de tous immeubles et droits immobiliers
Autres Activités
Propriété et administration de tous immeubles et droits immobiliers
Adresse
8 RUE DES HALLES
49700 , DOUE-EN-ANJOU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Doue-la-Fontaine
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/11/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/01/2001
Siret
43421919200011
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
51 RUE LOUIS GAUTIER
49700 , DOUE-EN-ANJOU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13276
Date d'ajout
03/12/2010
Description
Transfert du siège social et principal à compter du 10/11/2010 : Ancienne adresse : 51 rue Louis Pasteur 49700 Doué-la-Fontaine Nouvelle adresse : 8 rue des Halles 49700 Doue-la-Fontaine Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 10/11/2010 : Partant : TRAVERS Marie-Françoise, Co-gérant associé Partant : TRAVERS Jacques, Gérant associé Nouveau : TRAVERS Christophe, Co-gérant associé Nouveau : TRAVERS Sylvie, Co-gérant associé
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).