Entreprise : KARUKERA VRD - SIREN 434 098 067
Identité
Dénomination
KARUKERA VRD
SIREN (siège)
434 098 067
Date d'immatriculation au RNE
29/12/2000
Début d’activité
28/12/2000
Date de fin de la personne morale
04/01/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX D'AMENAGEMENT PUBLICS ET PRIVES ET LA CONSTRUCTION DE TOUS OUVRAGES LA PRISE DE TOUS MARCHES PORTANT SUR LESDITS TRAVAUX ET DE TOUTES ADJUDICATIONS
Code APE
4221Z - Construction de réseaux pour fluides
Code APRM
4312AZ - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
19 FG ALEXANDRE ISAAC 97110 POINTE-A-PITRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MICHEAU VERNEZ ERWAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
COZZI ALEJANDRO
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Le Gosier
Nom, Prénom(s)
COZZI ALEJANDRO , CARLOS
Qualité
Président de SAS
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
LE GOSIER
Dénomination
SMC GUADELOUPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Baie-Mahault
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/12/2000
Siret
43409806700011
Code APE
4221Z - Construction de réseaux pour fluides
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX D'AMENAGEMENT PUBLICS ET PRIVES ET LA CONSTRUCTION DE TOUS OUVRAGES LA PRISE DE TOUS MARCHES PORTANT SUR LESDITS TRAVAUX ET DE TOUTES ADJUDICATIONS
Autres Activités
TOUS TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES ET LA CONSTRUCTION DE TOUS OUVRAGES
Code APRM
4312AZ - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Adresse
19 FG ALEXANDRE ISAAC
97110 , POINTE-A-PITRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6752
Date d'ajout
31/12/2007
Description
Modification autreANCIENNE FORME JURIDIQUE : S A R L : NOUVELLE FORME JURIDIQUE : S A S / NOUVEAU PRESIDENT : COZZI ALEJANDRO / ANCIENNEMENT GERANT / NOUVEAU CC TIT : MICHEAU VERNEZ ERWAN / NOUVEAU CC SUP : SMC GUADELOUPEDate d'effet : 09/11/2007
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5862
Date d'ajout
03/12/2007
Description
Augmentation du capitalANCIEN CAPITAL : 8 000 EUROS / NOUVEAU CAPITAL : 40 000 EUROS / PV DU 28/09/2007Date d'effet : 28/09/2007
Numéro d'observation
4566
Date d'ajout
03/10/2006
Description
Changement de gérantGERANT PARTANT : NOZZA ANGELO / NOUVEAU GERANT : COZZI ALEJANDROPV AGOA & E DU 29/06/06 / LE PROBANT DU 25/07/06Date d'effet : 01/07/2006
Numéro d'observation
2577
Date d'ajout
13/06/2002
Description
Modification autreGERANT PARTANT : MR LIGNIERES LOUIS HUBERT NOUVEAU GERANT ASSOCIE : MR NOZZA ANGELO GIUSEPPE A COMPTER DU 01 01 02 PV AGO ET E DU 01 01 02 JOURNAL DE PARUTION : FA DU 16 04 02
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).