Entreprise : LEADER AUVERGNE DISTRIBUTION - SIREN 433 995 305
Identité
(Entreprise radiée le 04/05/2022)
Dénomination
LEADER AUVERGNE DISTRIBUTION
SIREN (siège)
433 995 305
Date d'immatriculation au RNE
11/10/2001
Date de fin de la personne morale
10/10/2100
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
612567 EUR
Adresse du siège
19 AV DU ONZE NOVEMBRE 15100 SAINT-FLOUR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OUDART FRANCIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
Limoges
Dénomination
ALDI MARCHE 9
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Dammartin-en-Goële
Dénomination
ERNST & YOUNG ET AUTRES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
CABINET JEAN BONNET - JPA AUDIT LIMOGES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Limoges
Dénomination
AUDITEX
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/04/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/2015
Siret
43399530500029
Enseigne
ALDI MARCHE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
Loueur de fonds.
Adresse
19 AV 19 Avenue du 11 Novembre
15100 , Saint-Flour - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/11/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/12/2000
Siret
43399530500011
Code APE
521C
Adresse
17 AV MAILLARD
19100 , BRIVE-LA-GAILLARDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/11/2001
Siret
43399530500037
Code APE
4711C - Supérettes
Activité principale
Supérettes
Adresse
38 AV PIERRE 1ER DE SERBIE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/001133
Date d'ajout
10/05/2019
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 16/11/2018.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F15/001971
Date d'ajout
22/07/2015
Description
Transfert du siège social : Ancien siège social : 38 Avenue Pierre 1er De Serbie 75008 PARIS Nouveau siège social : 19 Avenue du 11 Novembre 15100 SAINT-FLOUR à compter du 01/06/2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).