Entreprise : SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX D'AVOCATS JACQUES MAIGNIAL, YVES SALVAIRE, HELENE ARNAU... - SIREN 433 927 936
Identité
(Entreprise radiée le 12/04/2019)
Dénomination
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX D'AVOCATS JACQUES MAIGNIAL, YVES SALVAIRE, HELENE ARNAUD-LAUR, BRUNO LABADI
SIREN (siège)
433 927 936
Date d'immatriculation au RNE
29/12/2000
Date de fin de la personne morale
28/12/2099
Forme juridique
SCP d'avocats
Capital social
479920 EUR
Adresse du siège
8 RUE ROQUELAURE 81000 ALBI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAUR HELENE , GENEVIEVE , SUZANNE , CECILE
Nom d'usage
ARNAUD LAUR
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
Castres
Nom, Prénom(s)
SALVAIRE YVES , PHILIPPE , ROGER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Castres
Nom, Prénom(s)
MAIGNIAL JACQUES , MARIE-CLAUDE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Villeneuve-sur-Vère
Nom, Prénom(s)
LAURENT JEAN , CHRISTOPHE , GILBERT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
Castres
Nom, Prénom(s)
GROS KARINE , SEVERINE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Saint-Nauphary
Nom, Prénom(s)
BOONSTOPPEL OLIVIER , PIERRE , FRANCOIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Castres
Nom, Prénom(s)
LABADIE BRUNO , CHRISTIAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
Castres
Nom, Prénom(s)
DELHEURE EMILIE , LAURE , EMILE
Nom d'usage
NAVARRO
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1985
Commune de résidence
Albi
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/11/2015
Siret
43392793600065
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Cabinet d'avocat
Adresse
11 BD MICHELET
31000 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2001
Siret
43392793600057
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Activité : Cabinet d'avocats ; Fonds acquis par apport-fusion évalué Globalement avec le cabinet de Castres ; Précédent propriétaire et exploitant : Scp Yves Salvaire Francis Veaute Hélène Arnaud-Laur Bruno Labadie et Olivier Boonstoppel société d'avocats Rcs Castres 777-210-352 - 94 D à ra- Diee le 27.03.2001. ; Exploitation directe ;
Adresse
37 ALL JEAN JAURES
81500 , LAVAUR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2001
Siret
43392793600040
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
CABINET D'AVOCATS
Adresse
8 B PL D'HAUTPOUL
81600 , GAILLAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2001
Siret
43392793600032
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
Cabinet d'avocats ;
Adresse
26 RUE DE L HOTEL DE VILLE
81100 , CASTRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/08/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2001
Siret
43392793600024
Code APE
741A
Adresse
12 PL DU PALAIS
81500 , LAVAUR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2001
Siret
43392793600016
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Cabinet d'avocats
Adresse
8 RUE 8 rue Roquelaure
81000 , Albi - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1516
Date d'ajout
12/04/2019
Description
Radiation du RCS le 12/04/2019 avec effet au 31/12/2018 Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce d'Albi Notification intergreffes du Tribunal de Commerce d'Albi en date du 11/04/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1335
Date d'ajout
11/04/2019
Description
Radiation du RCS le 11/04/2019 avec effet au 31/12/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dénomination du précédent propriétaire et exploitant : Scp Yves Salvaire Francis Veaute Hélène Arnaud-Laur Bruno Labadie et Olivier Boonstoppel société d'avocats
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).