Entreprise : LE FAGNOUX - SIREN 433 871 472
Identité
Dénomination
LE FAGNOUX
SIREN (siège)
433 871 472
Date d'immatriculation au RNE
19/12/2000
Début d’activité
16/11/2000
Date de fin de la personne morale
18/12/2099
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition, la construction, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
840 EUR
Adresse du siège
RUE DU 18 JUIN 17138 PUILBOREAU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE BEAULIEU
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUIGNARD PHILIPPE , ELIE , HILAIRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Coulonges sur l'Autize
Nom, Prénom(s)
GUIGNARD LAURENT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Liversay
Nom, Prénom(s)
GUIGNARD NICOLAS , GILBERT , PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1978
Commune de résidence
LES SABLES-D'OLONNE
Dénomination
SARL LE SAINT HUBERT
Qualité
Autre
Commune de résidence
Puilboreau
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/11/2000
Siret
43387147200018
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la construction, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Autres Activités
L'acquisition, la construction, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Adresse
RUE DU 18 JUIN
17138 , PUILBOREAU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE BEAULIEU
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
564
Date d'ajout
22/01/2010
Description
Réduction de capital à compter du 03/12/2009 Ancien : 838470 EUR Nouveau : 840 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 03/12/2009 : maintenu : GUIGNARD Philippe Elie Hilaire, Associé Société Civile maintenu: GUIGNARD Nicolas Gilbert Philippe, Associé Société Civile maintenu : SARL SARL LE SAINT HUBERT, Associé Société Civile maintenu: GUIGNARD Laurent, Gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
"CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE" SIRET : 433.871.472.00018 CODE NAF : 702A
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).