Entreprise : SCI DE LA FARIGOULE - SIREN 433 789 146
Identité
(Entreprise radiée le 22/12/2020)
Dénomination
SCI DE LA FARIGOULE
SIREN (siège)
433 789 146
Date d'immatriculation au RNE
25/02/2005
Date de fin de la personne morale
24/02/2075
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
131106.15 EUR
Adresse du siège
RUE JEAN JAURES 91860 EPINAY-SOUS-SENART FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HOGAN CELINE , MICHELLE
Nom d'usage
BACMANN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1971
Commune de résidence
Servon
Nom, Prénom(s)
HOGAN MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1948
Commune de résidence
Saint-Méry
Nom, Prénom(s)
BACMANN ERIC , CHRITIAN , MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Servon
Nom, Prénom(s)
BACMANN PHILIPPE , CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Villejuif
Nom, Prénom(s)
BACMANN WILLIAM , MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1972
Commune de résidence
Coubert
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/10/2000
Siret
43378914600027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition d'un immeuble situé à Chennevières
Adresse
RUE Rue Jean Jaurès Z.I
91860 , Épinay-sous-Sénart - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/10/2000
Siret
43378914600019
Code APE
702C
Adresse
46 AV DE LA GARE
94430 , CHENNEVIERES-SUR-MARNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
46 A 48
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
37839
Date d'ajout
22/12/2020
Description
Radiation d'office du RCS le 22/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
20/02/2007
Description
Dissolution à compter du 22/12/2006 Nomination du liquidateur : M. BACMANN Michel ancien gérant - Le siège de la liquidation est fixé au domicile du liquidateur : Moulin de Flagy 77720 ST MERY
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
25/02/2005
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
22581
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).