Entreprise : SCI CHEN - SIREN 433 735 891
Identité
Dénomination
SCI CHEN
SIREN (siège)
433 735 891
Date d'immatriculation au RNE
27/11/2000
Début d’activité
24/10/2000
Date de fin de la personne morale
26/11/2099
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
CONSTRUCTION, INSTALLATION, AMENAGEMENT, GESTION, EXPLOITATION, PRISE A BAIL DE TOUS IMMEUBLES
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
29 AV JEAN JAURES 97200 FORT-DE-FRANCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TERRES SAINVILLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
Mr HO Wei Tong né le 25/10/1968 RCP GUANGDONG (CHINE) DE Nationalité Chinoise Marié, Drt 29 Avenue Jean Jaures Terreville 97200 FORT DE FRANCE.
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Dénomination
Mme CHEN épse HO Yingyu née le 16/111/1971 RCP JIANGSU (CHINE) DE Nationalité Chinoise, Drt 29 Avenue Jean Jaures Terreville 97200 FORT DE FRANCE.
Qualité
Autre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/10/2000
Siret
43373589100015
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
CONSTRUCTION, INSTALLATION, AMENAGEMENT, GESTION, EXPLOITATION, PRISE A BAIL DE TOUS IMMEUBLES
Autres Activités
CONSTRUCTION, INSTALLATION, AMENAGEMENT, GESTION, EXPLOITATION, PRISE A BAIL DE TOUS IMMEUBLES
Adresse
29 AV JEAN JAURES
97200 , FORT-DE-FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TERRES SAINVILLE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
7028
Date d'ajout
03/01/2007
Description
Modification autre 1)° Changement de dénomination : Ancienne mention " SCI LEE" Nouvelle Appelation : " SCI CHEN" 2°) Changement de Dirigeant : Partant : Mr LEE Ka Faï Nouveau Gerant Mr HO Wei Tong.3°) Acte de cession de parts sociales en date du 20/12/2004 entre LEE Ka Faï, et LEE Ka Keung les cedants, et Mr et Mme HO Wei Tong les cessionnaires. Date d'effet : 15/12/2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 100 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 15 244.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).