Entreprise : SOCIETE CIVILE 3 G - SIREN 433 623 287
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE 3 G
SIREN (siège)
433 623 287
Date d'immatriculation au RNE
23/11/2000
Début d’activité
15/11/2000
Date de fin de la personne morale
22/11/2099
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Gestion de son portefeuille titres, allocation de tous crédits, prêts et avances, avals et garanties dans le cadre de la gestion de son portefeuille financier ou de son patrimoine immobilier. Au titre de cette gestion, acquisition de tous immeubles, aménagement de tous terrains et immeubles, gestion, entretien, mise en valeur de ces terrains et bâtiments, la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Capital social
1000000 EUR
Adresse du siège
45 RUE DES ORMEAUX 41120 CELLETTES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOULARD SYLVAIN , ULYSSE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Cellettes
Nom, Prénom(s)
GOULARD BRICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1983
Commune de résidence
Tours
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/11/2000
Siret
43362328700037
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La gestion de son portefeuille titres et des biens immobiliers
Adresse
45 RUE DES ORMEAUX
41120 , CELLETTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/09/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/11/2000
Siret
43362328700029
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
12 ALL DES ROSES
33470 , GUJAN-MESTRAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/04/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/11/2000
Siret
43362328700011
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
LES CHAMBRONS
41150 , VALLOIRE-SUR-CISSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5160
Date d'ajout
26/01/2024
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Blois par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 22/09/2023 du 12 Allée des Roses 33470 Gujan-Mestras au 45 Rue des Ormeaux 41120 Cellettes
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3904
Date d'ajout
13/07/2018
Description
Radiation du RCS le 13/07/2018 avec effet au 30/04/2018 Nouvelle adresse : au 12 ALL des Roses 33470 GUJAN MESTRAS
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/06/2018
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/06/2018
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).