Entreprise : SERALEX - SIREN 433 589 868
Identité
Dénomination
SERALEX
SIREN (siège)
433 589 868
Date d'immatriculation au RNE
30/11/2000
Début d’activité
02/11/2000
Date de fin de la personne morale
29/11/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
holding animatrice, prise de participation dans des sociétés
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
6169650 EUR
Adresse du siège
11 CHE DES BRUYERES DE ROCHE 71850 CHARNAY-LES-MACON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SERAPHIN YVES , RENE , ROGER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
Charnay-lès-Mâcon
Nom, Prénom(s)
ALLEXANT NADINE , MARIE , CLAUDE
Nom d'usage
SERAPHIN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
Charnay-lès-Mâcon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/11/2000
Siret
43358986800028
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
holding animatrice, prise de participation dans des sociétés
Autres Activités
holding animatrice, prise de participation dans des sociétés
Adresse
11 CHE DES BRUYERES DE ROCHE
71850 , CHARNAY-LES-MACON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/11/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/11/2000
Siret
43358986800010
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
AV GENERAL DE GAULLE
71000 , SANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ANGLE DE L'AVENUE GENERAL DE GAULE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/004713
Date d'ajout
12/07/2021
Description
Modification relative aux dirigeants ALLEXANT Nadine Marie Claude nom d'usage : SERAPHIN Nadine n'est plus gérant SERAPHIN Yves René Roger nom d'usage : SERAPHIN Yves n'est plus gérant SERAPHIN Yves René Roger nom d'usage : SERAPHIN Yves devient président ALLEXANT Nadine Marie Claude nom d'usage : SERAPHIN Nadine devient directeur général à compter du 30/06/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/004713
Date d'ajout
12/07/2021
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 30/06/2021
Numéro d'observation
F18/003509
Date d'ajout
03/08/2018
Description
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : Société à responsabilité limitée - SEVATOM 71 Rue du Clos 71000 VARENNES-LES-MACON, 804 572 410 RCS GTC Mâcon, société apporteuse avec date d'effet au 01/01/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 30 novembre 2000 -No A1616 - LE PROGRES - LE COURRIER LE JOURNAL DE SAONE ET LOIRE du 18 novembre 2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).