Entreprise : SNC DU VALOIS - SIREN 433 458 841
Identité
(Entreprise radiée le 22/02/2018)
Dénomination
SNC DU VALOIS
SIREN (siège)
433 458 841
Date d'immatriculation au RNE
21/11/2000
Date de fin de la personne morale
20/11/2099
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
3 CHE VIVIER MAITRE JEAN 02600 HARAMONT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUNET JEAN-PIERRE , ARMAND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Haramont
Nom, Prénom(s)
VERET LUCETTE , THERESE , GENEVIEVE
Nom d'usage
BRUNET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1946
Commune de résidence
Haramont
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/11/2000
Siret
43345884100015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RTE DE REIMS
02200 , VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/11/2000
Siret
43345884100023
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de meublés professionnels et location en hôtels, appartements.
Adresse
26 RUE 26 Rue du Général Mangin
02600 , Villers-Cotterêts - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/08/2017
Siret
43345884100031
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
3 CHE VIVIER MAITRE JEAN
02600 , HARAMONT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/11/2000
Description
Historique des observations RCS : JAL: PICARDIE LA GAZETTE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).