Entreprise : F.P.C.S - SIREN 433 392 990
Identité
Dénomination
F.P.C.S
SIREN (siège)
433 392 990
Date d'immatriculation au RNE
14/11/2000
Début d’activité
14/11/2000
Date de fin de la personne morale
13/11/2050
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
ACQUISITION OU PRISE A BAIL DE TOUS BIENS OU DROITS IMMOBILIERS, AMENAGEMENT OU EDIFICATION DE TOUTES CONSTRUCTIONS - EXPLOITATION PAR BAIL A LOYER, BAIL A CONSTRUCTION OU AUTREMENT DE TOUS DROITS OU BIENS IMMOBILIERS ACQUIS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
51000 EUR
Adresse du siège
625 AV JEAN JAURES 74800 LA ROCHE-SUR-FORON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLLOMB FREDERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
La Roche-sur-Foron
Nom, Prénom(s)
MISSILLIER CATHERINE
Nom d'usage
COLLOMB
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
La Roche-sur-Foron
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/11/2000
Siret
43339299000019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION OU PRISE A BAIL DE TOUS BIENS OU DROITS IMMOBILIERS, AMENAGEMENT OU EDIFICATION DE TOUTES CONSTRUCTIONS - EXPLOITATION PAR BAIL A LOYER, BAIL A CONSTRUCTION OU AUTREMENT DE TOUS DROITS OU BIENS IMMOBILIERS ACQUIS
Autres Activités
ACQUISITION OU PRISE A BAIL DE TOUS BIENS OU DROITS IMMOBILIERS, AMENAGEMENT OU EDIFICATION DE TOUTES CONSTRUCTIONS - EXPLOITATION PAR BAIL A LOYER, BAIL A CONSTRUCTION OU AUTREMENT DE TOUS DROITS OU BIENS IMMOBILIERS ACQUIS
Adresse
625 AV JEAN JAURES
74800 , LA ROCHE-SUR-FORON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F08/004988
Date d'ajout
04/12/2008
Description
Changement de gérant MR PIERRE COLLOMB GERANT EST PARTANT. NOUVEAUX CO-GERANTS ASSOCIES : MR FREDERIC COLLOMB ET MME MISSILLIER-COLLOMB CATHERINE. DECISION ASSOCIES EN DATE DU 13 OCTOBRE 2008 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : ECO DES PAYS DE SAVOIE EN DATE DU 5 DECEMBRE 2008 date d'effet : 13/10/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).