Entreprise : MANUFACTURE DE LA HURE - SIREN 433 361 599
Identité
Dénomination
MANUFACTURE DE LA HURE
SIREN (siège)
433 361 599
Date d'immatriculation au RNE
31/10/2000
Début d’activité
01/10/2000
Date de fin de la personne morale
30/10/2099
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
FABRICATION VENTE DE PRODUITS MANUFACTURES ET PLUS PARTICULIEREMENT DE SOMMIERS ET MATELAS
Code APE
3103Z - Fabrication de matelas
Code APRM
3103ZZ - Fabrication de matelas
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
46 RUE DE STALINGRAD 88110 RAON-L'ETAPE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FLEURANCE PASCAL , ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
SAINT MICHEL SUR MEURTHE
Nom, Prénom(s)
FLEURANCE PASCAL
Nom d'usage
FLEURANCE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
ETIVAL CLAIREFONTAINE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2000
Siret
43336159900023
Nom commercial
SOMMIERS GERARD
Enseigne
SOMMIERS GERARD
Code APE
3103Z - Fabrication de matelas
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
FABRICATION VENTE DE PRODUITS MANUFACTURES ET PLUS PARTICULIEREMENT DE SOMMIERS ET MATELAS
Autres Activités
FABRICATION DE SOMMIERS ET MATELAS
Code APRM
3103ZZ - Fabrication de matelas
Adresse
46 RUE DE STALINGRAD
88110 , RAON-L'ETAPE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2000
Siret
43336159900015
Nom commercial
SOMMIERS GERARD
Enseigne
SOMMIERS GERARD
Code APE
361M
Code APRM
3103ZZ - Fabrication de matelas
Origine du fonds
Achat
Activité principale
FABRICATION DE SOMMIERS ET MATELAS
Code APRM
3103ZZ - Fabrication de matelas
Code APRM
3103ZZ - Fabrication de matelas
Adresse
RUE DE LA MALADRIE
88210 , HURBACHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4661
Date d'ajout
26/08/2014
Description
PAR ORDONNANCE EN DATE DU 26/08/2014, IL A ETE PROCEDE AU REMPLACEMENT DU LIQUIDATEUR A COMPTER DU 01/07/2014: ANCIEN: ME FABIEN VOINOT, 146 RUE JEAN MERMOZ 88100 SAINTE MARGUERITE NOUVEAU: SELARL VOINOT ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES 146 RUE JEAN MERMOZ 88100 SAINTE MARGUERITE.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
501
Date d'ajout
28/01/2013
Description
EN DATE DU 22/01/2013, JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE - AVEC POURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 24/01/2013 - SUITE A RESOLUTION DU PLAN DE CONTINUATION - A NOMME ME FABIEN VOINOT - 146, RUE JEAN MERMOZ - 88100 STE MARGUERITE COMME LIQUIDATEUR. CESSATION D'ACTIVITE : 24/01/2013
Numéro d'observation
1023
Date d'ajout
16/02/2011
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 08/02/2011, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL A ARRETE LE PLAN DE CONTINUATION ET A DESIGNE ME FABIEN VOINOT- 146 RUE JEAN MERMOZ - 88100 SAINTE MARGUERITE EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN
Numéro d'observation
2946
Date d'ajout
16/06/2010
Description
EN DATE DU 08/06/2010, JUGEMENT RENOUVELANT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 15/12/2010
Numéro d'observation
156
Date d'ajout
04/01/2010
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 15/12/2009, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE : MR SAILLOUR MANDATAIRE JUDICIAIRE : ME VOINOT 146 RUE JEAN MERMOZ 88100 STE MARGUERITE DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 30/06/2009 PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 15/06/2010
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saint-Dié ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Epinal. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Epinal décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).