Entreprise : SOCIETE FINANCIERE BELLEVUE - SIREN 433 230 190
Identité
Dénomination
SOCIETE FINANCIERE BELLEVUE
Sigle
SOFIBEL
SIREN (siège)
433 230 190
Date d'immatriculation au RNE
06/10/2000
Début d’activité
06/10/2000
Date de fin de la personne morale
05/10/2099
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Négoce publicitaire édition presse communication gestion acquisition participations
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Capital social
75030 EUR
Adresse du siège
LD MARIGOT 97150 SAINT MARTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA 1 BELLEVUE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROSA WILLIAM , EMMANUEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1987
Commune de résidence
Saint-Martin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/10/2000
Siret
43323019000012
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Négoce publicitaire édition presse communication gestion acquisition participations
Adresse
LD MARIGOT
97150 , SAINT MARTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA 1 BELLEVUE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
870
Date d'ajout
04/04/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 22/12/2018 :Partant : ROSA Guy, GérantNouveau : ROSA William, Emmanuel, Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1843
Date d'ajout
28/09/2009
Description
Modification de la géranceGérant Mr Dalbera Jean-ClaudeAncien gérant mlle Backovic isabellePublication dans le journal France Antilles en date du12/06/2009Date d'effet : 10/01/2006
Numéro d'observation
3403
Date d'ajout
03/11/2008
Description
Changement de gérantAncien gérant Mr Agostini Jean-marcNouveau gérant Mr Backovic isabellePublication dans le journal le pélican en date du 13/08/2008Date d'effet : 31/07/2008
Numéro d'observation
556
Date d'ajout
13/01/2005
Description
Modification de la géranceAncien gérant associé mme Dalbera JacquelineNouveau gérant associé M. Agostini Jean-Marc FerdinandAncienne dénomination SofidalNouvelle dénomination SofibelDate d'effet : 30/09/2004
Numéro d'observation
1586
Date d'ajout
10/06/2002
Description
Modification autreAncienne dénomination Jcj SARL nouvelle dénomination Sofidal SARL ancien capital social 250 100 F nouveau capital social 37 515 euros à compter du 21/12/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 250 100.00 FRF nouveau montant : 38 127.50 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).