Entreprise : SCI DES LACS - SIREN 433 203 262
Identité
Dénomination
SCI DES LACS
Sigle
SCI DES LACS
SIREN (siège)
433 203 262
Date d'immatriculation au RNE
20/10/2000
Début d’activité
26/09/2000
Date de fin de la personne morale
19/10/2099
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers -
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1530 EUR
Adresse du siège
14 PL DU MARTRAY 22270 JUGON-LES-LACS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Jugon-les-Lacs
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PALAZZI RICHARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
CORSEUL
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/09/2000
Siret
43320326200012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers -
Autres Activités
acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers -
Adresse
14 PL DU MARTRAY
22270 , JUGON-LES-LACS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Jugon-les-Lacs
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Dinan ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Malo. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Malo décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
184
Date d'ajout
07/02/2005
Description
DEMISSION DE MME OLLITRAULT MARYVONNE EP POULAIN DE SES FONCTIONS DE CO-GERANTE ACTE ME AILLET DU 23.10.04 - DA N°A91 DU 07.02.05 - JOURNAL : LE TREGOR DU 03.02.05 Date d'effet : 23/10/2004
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
05/01/2005
Description
DEMISSION DE M. PIERRICK POULAIN DE SES FONCTIONS DE GERANT - NOMINATION POUR LE REMPLACER DE M. RICHARD PALAZZI NE LE 18.06.57 A LE RAINCY (93) DT LA FAVRAIS A CORSEUL (22) ACTE DE ME AILLET NOTAIRE A LAMBALLE DU 23.10.04 - DA N° A2 DU 05.01.05 - JOURNAL :LE TREGOR DU 16.12.04 Date d'effet : 23/10/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).