Entreprise : SCI DES CHENES - SIREN 433 173 739
Identité
(Entreprise radiée le 24/10/2019)
Dénomination
SCI DES CHENES
SIREN (siège)
433 173 739
Date d'immatriculation au RNE
29/08/2014
Date de fin de la personne morale
28/08/2099
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
60000 EUR
Adresse du siège
75 AV DES MAQUIS 46400 SAINT-CERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTIN PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
SAMSON JOELLE , LOUISE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Mauléon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/07/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/03/2011
Siret
43317373900023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
14 LE MARAIS
44190 , GORGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/09/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/07/2014
Siret
43317373900031
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition l'administration l'exploitation par bail d'un immeuble.
Adresse
75 AV 75 avenue des Maquis
46400 , Saint-Céré - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/03/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/09/2000
Siret
43317373900015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
Z A DU MORTIER OUEST
85610 , CUGAND - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3412
Date d'ajout
24/10/2019
Description
Radiation du RCS le 24/10/2019 avec effet au 02/09/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
825
Date d'ajout
12/03/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 28/12/2018 Liquidateur : MARTIN Philippe Le siège de la liquidation est fixé à : 42 rue Felix Lemoine 44300 Nantes Journal d'annonces légales : LA VIE QUERCYNOISE en date du 14/02/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).