Entreprise : SCI DES GRANGERS - SIREN 433 113 222
Identité
Dénomination
SCI DES GRANGERS
SIREN (siège)
433 113 222
Date d'immatriculation au RNE
17/10/2000
Début d’activité
01/10/2000
Date de fin de la personne morale
16/10/2099
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
acquisition de tous immeubles et de tous terrains ; la construction de bâtiments sur ces terrains ; administration et exploitation par location ou autrement
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
200 EUR
Adresse du siège
IMP DES BRASSES 71570 ROMANECHE-THORINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TOURNIER JEAN , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1976
Commune de résidence
Romanèche-Thorins
Nom, Prénom(s)
VALLET SYLVAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1974
Commune de résidence
Montceau-les-Mines
Dénomination
HOLDING SC JMT
Qualité
Autre
Commune de résidence
Romanèche-Thorins
Dénomination
HSVA
Qualité
Autre
Commune de résidence
Montceau-les-Mines
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2000
Siret
43311322200023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition de tous immeubles et de tous terrains ; la construction de bâtiments sur ces terrains ; administration et exploitation par location ou autrement
Autres Activités
acquisition de tous immeubles et de tous terrains ; la construction de bâtiments sur ces terrains ; administration et exploitation par location ou autrement
Adresse
IMP DES BRASSES
71570 , ROMANECHE-THORINS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
115 Impasse des Brasses
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2000
Siret
43311322200015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LA CHANILLIERE
71570 , ROMANECHE-THORINS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ M.TOURNIER J.-MICHEL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/000748
Date d'ajout
18/02/2020
Description
Modification de(s) principale(s) activité(s) : Ancienne(s) activité(s) : L'ACQUISITION DE TOUS IMMEUBLES ET DE TOUS TERRAINS ET NOTAMMENT L'ACQUISI- TION D'UN TERRAIN SIS A JULLIE (69840) LES GRANGERS LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS SUR CE TERRAIN ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR LOCATION OU AUTREMENT Nouvelle(s) activité(s) : acquisition de tous immeubles et de tous terrains ; la construction de batiments sur ces terrains ; administration et exploitation par location ou autrement à compter du 31/01/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/000748
Date d'ajout
18/02/2020
Description
Suppression d'activité de l'établissement principal : Ancienne activité : L'ACQUISITION DE TOUS IMMEUBLES ET DE TOUS TERRAINS ET NOTAMMENT L'ACQUISI- TION D'UN TERRAIN SIS A JULLIE (69840) LES GRANGERS LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS SUR CE TERRAIN ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR LOCATION OU AUTREMENT Nouvelle activité : acquisition de tous immeubles et de tous terrains ; la construction de bâtiments sur ces terrains ; administration et exploitation par location ou autrement à compter du 31/01/2020
Numéro d'observation
F20/000748
Date d'ajout
18/02/2020
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du LA CHANILLIERE 71570 ROMANECHE-THORINS au 115 Impasse des Brasses 71570 ROMANECHE-THORINS à compter du 31/01/2020
Numéro d'observation
F20/000748
Date d'ajout
18/02/2020
Description
Modification relative aux associés de société civile : Société civile HOLDING SC JMT devient Associé HSVA devient Associé
Numéro d'observation
F20/000748
Date d'ajout
18/02/2020
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur TOURNIER Jean Ancienne Adresse : LA CHANILLIERE 71570 ROMANECHE-THORINS Nouvelle Adresse : 56 Impasse des Jardins 71570 ROMANECHE-THORINS Monsieur VALLET Sylvain Ancienne Adresse : 35 Rue de la Bruyère 71300 MONTCEAU-LES-MINES Nouvelle Adresse : 38A Rue Camille Desmoulins 71300 MONTCEAU-LES-MINES
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 09 octobre 2000 -No A1310 - L'EXPLOITANT AGRICOLE DE SAONE ET LOIRE du 06 octobre 2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).