Entreprise : CAP'VIANDE - SIREN 433 065 463
Identité
Dénomination
CAP'VIANDE
SIREN (siège)
433 065 463
Date d'immatriculation au RNE
19/09/2000
Début d’activité
15/09/2000
Date de fin de la personne morale
18/09/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme d'intérêt collectif agricole à directoire (SICA)
Activités principales de l’objet social
Commerce de gros de viandes de boucherie Commerce de gros d'animaux vivants
Code APE
1011Z - Transformation et conservation de la viande de boucherie
Capital minimum
42735 EUR
Adresse du siège
RPT DE DESTRELLAN 97122 BAIE MAHAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAISON DE L'AGRICULTURE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLOCHER FRANCOIS , HENRI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Le Gosier
Nom, Prénom(s)
DAVILLE JOEL , LUBIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Morne-à-l'Eau
Nom, Prénom(s)
DIAKOK HARRY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Baie-Mahault
Nom, Prénom(s)
LODIN FIRMIN , PATRICK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
Morne-à-l'Eau
Nom, Prénom(s)
MATHURINE WILFRID , RONY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
Morne-à-l'Eau
Nom, Prénom(s)
VERTINO JOHNY , JUSTIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1977
Commune de résidence
Sainte-Anne
Dénomination
CABINET OSE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Baie-Mahault
Dénomination
CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA GUADELOUPE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Baie-Mahault
Dénomination
STE COOPERATIVE AGRICOLE D'ELEVAGE ET D'INSEMINATION ARTIFICIELLE EN GUADELOUPE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Baie-Mahault
Dénomination
ASS LOCALE D'ELEVEURS DU SECTEUR DE LAMENTIN SAINTE ROSE DESHAIES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Sainte-Rose
Dénomination
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS CAPRINS DE LA GUADELOUPE "CABRICOOP"
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Baie-Mahault
Dénomination
GRANDS MOULINS DES ANTILLES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Baie-Mahault
Dénomination
CUMA DE MORNE A L'EAU
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Morne-à-l'Eau
Dénomination
ASS LOCALE DES ELEVEURS DU SECTEUR DE PETIT CANAL MORNE A L'EAU
Qualité
Autre
Commune de résidence
Morne-à-l'Eau
Dénomination
ASS LOCALE DES ELEVEURS DU SECTEUR DES ABYMES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Les Abymes Cedex
Dénomination
ASSOCIATION LOCALE D'ELEVEURS DU SECTEUR DE PETIT BOURG
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Petit-Bourg
Dénomination
GENOFORM
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Lempdes
Dénomination
ASS LOCALE DES ELEVEURS DU SECTEUR DE SAINTE ANNE ST FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Sainte-Anne
Dénomination
ASS DES ELEVEURS DU MOULE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Le Moule
Dénomination
ASS LOCALE DES ELEVEURS DU SECTEUR D'ANSE BERTRAND PORT LOUIS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Anse-Bertrand
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/09/2000
Siret
43306546300013
Code APE
1011Z - Transformation et conservation de la viande de boucherie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Commerce de gros de viandes de boucherie Commerce de gros d'animaux vivants
Adresse
RPT DE DESTRELLAN
97122 , BAIE MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAISON DE L'AGRICULTURE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6320
Date d'ajout
30/11/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 12/11/2014 :Nouveau : BLOCHER Francois Henri, DirecteurNouveau : MATHURINE Wilfrid Rony, AdministrateurReprésentant de l'Administrateur ASS LOC EL P B Partant : ALBINA Thierry PhilippeReprésentant de l'Administrateur ASS DES EL d'AB Partant : FAUCHERY Frédéric JustinReprésentant de l'Administrateur ASS LOC EL SECT STE A. ST FR Partant : SURET Maur Rachel
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1673
Date d'ajout
14/04/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/06/2013 :Partant : NELSON Eric Jean, AdministrateurPartant : SERVA Frantz, Commissaire aux comptes titulaireNouveau : VERTINO Johny Justin, AdministrateurNouveau : CUMA DE MORNE A L'EAU (CUMA) représentée par DELOUMEAUX Lorent Michel, AdministrateurNouveau : CABINET OSE représentée par SERVA Olivier Philippe, Commissaire aux comptes titulaireChangement de qualité : AUGIL (SARLU) représentée par LUCE Georges Appolinaire, devient AdministrateurModifié : ASSOCIATION LOCALE D'ELEVEURS DU SECTEUR DE PETIT BOURG représentée par ALBINA Thierry Philippe, AdministrateurModifié : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS CAPRINS DE LA GUADELOUPE "CABRICOOP" (COC) représentée par PARENT Bruno Jean, AdministrateurModifié : GRANDS MOULINS DES ANTILLES (SAS) représentée par LIBAN Fred Patrice, AdministrateurJournal d'annonces légales : Nouvelles Semaine en date du 18/10/2013
Numéro d'observation
4174
Date d'ajout
29/07/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/06/2010 : Nouveau : SAS GRANDS MOULINS DES ANTILLES représentée par KAH Jean-Claude Jacques, Administrateur
Numéro d'observation
181
Date d'ajout
27/01/2009
Description
Changement d'administrateurADM PARTANT : UNION DEPARTEMENTALE DES GROUPEMENTS DE DEFENSE SANITAIRE DU BETAIL DE LA GUADLOUPE (UDGDSB) / NOUVEL ADM : STE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS CAPRINS DE LA GUADELOUPE (CABRICOOP) REPRES PAR PARENT BRUNO / REPRES PARTANT DE LA STE COOPERATIVE AGRICOLE D'ELEVAGE D'INSEMINATION ARTIF. EN GPE : VERIN ERICK / NOUVEAU REPRES : CHOUCOUTOU FRANCE ELISEDate d'effet : 01/06/2007
Numéro d'observation
2476
Date d'ajout
29/05/2006
Description
Modification autreADM PARTANT : SYNESIUS JEAN MARIENOUVEAUX ADM : DAVILLE JOEL // CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA GPE REPRES PAR SYNESIUS JEAN MARIE // STE COOPERATIVE AGRICOLE D'ELEVAGE & D'INSEMINATION ARTIFICIELLE EN GPE REPRES PAR VERIN ERICK // NOUVEAU REPRES DE L'ASSOC LOCALE D'ELEV DU SECT DE LAMENTIN STE ROSE DESHAIES : CROZILHAC JACQUES // NOUVEAU REPRES DE L'ASS LOCALE DES ELEVEURS DU SECT DE PETIT CANA MORNE A L'EAU : BLOMBOU FRANCOIS // PV AGO DU 17/06/03Date d'effet : 17/06/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Correction de la formalité C97125411603 du 19/08/2010 Administrateur partant à cpter du 30/06/2009 : STE AUGIL représ. par LUCE Georges
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SOCITE ANONYME D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).