Entreprise : CMG JEAN JAURES - SIREN 433 014 859
Identité
Dénomination
CMG JEAN JAURES
SIREN (siège)
433 014 859
Date d'immatriculation au RNE
28/09/2000
Début d’activité
16/08/2000
Date de fin de la personne morale
27/09/2099
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
131046 EUR
Adresse du siège
199 RUE JEAN JAURES 49800 TRELAZE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CELLIER JEANNE , MARIE , SUZANNE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1990
Commune de résidence
Loire-Authion
Nom, Prénom(s)
DURAND DE GROSSOUVRE ERIC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1978
Commune de résidence
Rives-du-Loir-en-Anjou
Nom, Prénom(s)
GUINEBERTEAU CLEMENT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1986
Commune de résidence
Loire-Authion
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/08/2000
Siret
43301485900022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Autres Activités
Acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Adresse
199 RUE JEAN JAURES
49800 , TRELAZE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/10/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/08/2000
Siret
43301485900014
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
5 CHE DU VERCORS
49124 , SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10705
Date d'ajout
05/12/2008
Description
Augmentation de capital à compter du 23/10/2008 Ancien : 96096 EUR Nouveau : 131046 EUR Changement de dénomination à compter du 23/10/2008 Ancienne : TY LE FRIEC Nouvelle : CMG JEAN JAURES Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 23/10/2008 : Nouveau : MAUILLON Liva, Co-gérant associé Changement de qualité : LE FRIEC Alain, Co-Gérant devient Co-gérant associé Changement de qualité : LE FRIEC Nelly, Co-Gérant devient Co-gérant associé Transfert du siège social et principal à compter du 23/10/2008 : Ancienne adresse : 5 chemin du Vercors 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou Nouvelle adresse : 199 rue Jean Jaurés 49800 Trélazé
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).