Entreprise : SCI SAINT-MICHEL-CUJAS - SIREN 432 798 395
Identité
(Entreprise radiée le 19/01/2021)
Dénomination
SCI SAINT-MICHEL-CUJAS
SIREN (siège)
432 798 395
Date d'immatriculation au RNE
12/09/2000
Date de fin de la personne morale
11/09/2099
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1824 EUR
Adresse du siège
26 BD SAINT MICHEL 75006 PARIS 6 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GIBERT SOPHIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Nieul-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
POUNIT OLIVIER , ALEXIS
Nom d'usage
POUNIT-GIBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GIBERT CHRISTINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
La Grande-Motte
Nom, Prénom(s)
GIBERT HERVE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
GIBERT MICHEL , RENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1931
Commune de résidence
Palaiseau
Nom, Prénom(s)
ROCHET PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1951
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Nom, Prénom(s)
GIBERT SYLVIE
Nom d'usage
BITTORE-GIBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/2000
Siret
43279839500013
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
LOCATION IMMOBILIERE
Adresse
26 BD 51 boulevard Saint-Michel
75006 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2000D0329424
Date d'ajout
19/01/2021
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 16-12-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2000D0329418
Date d'ajout
14/01/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 29-09-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : Le Publicateur Légal DU : 18-12-2020, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).