Entreprise : CORTICHOLET - SIREN 432 614 774
Identité
(Entreprise radiée le 06/11/2023)
Dénomination
CORTICHOLET
SIREN (siège)
432 614 774
Date d'immatriculation au RNE
07/12/2001
Date de fin de la personne morale
06/12/2099
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
31861.84 EUR
Adresse du siège
1 RUE DU CORTICHOLET 44770 LA PLAINE-SUR-MER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 27
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUARTE PEDRO
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1974
Commune de résidence
La Plaine-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
GAILLARD CHARLOTTE
Nom d'usage
DUARTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1977
Commune de résidence
Hegenheim
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/11/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/08/2000
Siret
43261477400011
Code APE
702A
Adresse
37 RUE DE ST ETIENNE DE MONTLUC
44260 , SAVENAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/11/2001
Siret
43261477400029
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
gestion de patrimoine immobilier
Adresse
1 RUE 1 rue du Corticholet
44770 , La Plaine-sur-Mer - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 27
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
06/11/2023
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 01-10-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
10/10/2023
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 01-02-2021, JOURNAL PUBLICATEUR : L'INFORMATEUR JUDICIAIRE DU : 23-04-2021, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise inscrite précédemment auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Nantes a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Nazaire par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).