Entreprise : ROGER DUMAS PARTICIPATIONS - SIREN 432 452 233
Identité
(Entreprise radiée le 18/04/2023)
Dénomination
ROGER DUMAS PARTICIPATIONS
SIREN (siège)
432 452 233
Date d'immatriculation au RNE
03/08/2000
Date de fin de la personne morale
02/08/2099
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
61000 EUR
Adresse du siège
Z A DE VOUJON 69220 CERCIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
DEBRUN VERCHERE COLIN ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Laurent-de-Chamousset
Dénomination
OENOLOGIE PARTICIPATIONS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Cercié
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/10/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/08/2000
Siret
43245223300013
Adresse
LE BOURG
69430 , LANTIGNIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/03/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/08/2000
Siret
43245223300021
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participations, sous une forme quelconque, dans toutes societes industrielles, commerciales, immobilieres, l'exploitation de portefeuille de valeurs mobilieres
Adresse
Lieu-dit Voujon
69220 , Cercié - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/002119
Date d'ajout
17/03/2023
Description
Déclaration de dissolution de la société par décision de l'associé unique OENOLOGIE PARTICIPATIONS ZA de Voujon 69220 CERCIE, 833 228 703 RCS GTC Villefranche-Tarare en date du 16/03/2023.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/002119
Date d'ajout
17/03/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 16/03/2023
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/11/2000
Description
DECLARATION MODIFICATIVE du 14 NOVEMBRE 2000 : MODIFICATION GERANT, TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE LE BOURG 69430 LANTIGNIE A ZA DE VOUJON 69220 CERCIE AU 2 OCTOBRE 2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).