Entreprise : AHMES - SIREN 432 415 412
Identité
Dénomination
AHMES
SIREN (siège)
432 415 412
Date d'immatriculation au RNE
11/08/2000
Début d’activité
01/12/2019
Date de fin de la personne morale
10/08/2099
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SELAS, Société d'exercice libéral par action simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'exercice en commun de la profession de geometre-expert foncier
Code APE
7112A - Activité des géomètres
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
25 RUE LORD KITCHENER 76600 LE HAVRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONGENOTY CYRIL , LUCIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1989
Commune de résidence
Saint-Vigor-d'Ymonville
Nom, Prénom(s)
GRENET SEBASTIEN , ANTOINE , PATRICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1971
Commune de résidence
Maulévrier-Sainte-Gertrude
Dénomination
SARL GROUPE AHMÈS
Qualité
Président du conseil d’administration
Commune de résidence
Saint-Romain-de-Colbosc
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/2019
Siret
43241541200050
Code APE
7112A - Activité des géomètres
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'exercice en commun de la profession de geometre-expert foncier
Adresse
25 RUE LORD KITCHENER
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/10/2015
Siret
43241541200027
Code APE
7112A - Activité des géomètres
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Activité des géomètres
Adresse
ALL DE SEINE
76430 , SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/12/2019
Siret
43241541200043
Code APE
7112A - Activité des géomètres
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'exercice en commun de la profession de geometre-expert foncier
Adresse
3 B PL ABBE PIERRE
76290 , MONTIVILLIERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
3 Bis Place Abbé Pierre
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/07/2000
Siret
43241541200019
Code APE
7112A - Activité des géomètres
Nature de l'établissement
Activité principale
Activité des géomètres
Adresse
9 RUE DUBOIS
76430 , SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/05/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2016
Siret
43241541200035
Code APE
7112A - Activité des géomètres
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Cabinet de géomètre expert foncier
Adresse
15 RUE JULES SIEGFRIED
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/000272
Date d'ajout
15/01/2020
Description
Fusion ayant entrainé une augmentation de capital : sociétés ayant participé à l'opération : société d'exercice libéral par action simplifié - SERGE GARRIGOU ET GERARD GAILLET - Géomètres Experts Associés 25 Rue Lord Kitchener 76600 LE HAVRE, 332 575 257 RCS GTC Le Havre, société apporteuse avec date d'effet au 30/11/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2390
Date d'ajout
04/05/2016
Description
Ouverture de l'établissement complémentaire situé 15 rue Jules Siegfried 76600 Le Havre à compter du 01/04/2016
Numéro d'observation
1354
Date d'ajout
07/03/2016
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 01/10/2015 : Ancienne adresse : 9 rue Dubois 76430 Saint-Romain-de-Colbosc Nouvelle adresse : impasse de Seine 76430 Saint-Romain-de-Colbosc Transfert du siège social à compter du 01/10/2015 : Ancienne adresse : 9 rue Dubois 76430 Saint-Romain-de-Colbosc Nouvelle adresse : impasse de Seine 76430 Saint-Romain-de-Colbosc - Actes déposés le 07/03/2016 Le Courrier Cauchois du 12/02/2016
Numéro d'observation
2682
Date d'ajout
29/06/2012
Description
Transformation de la société à compter du 01/03/2012 Ancienne forme : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Nouvelle forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Actes déposés le 29/06/2012 - union agricole du 05/07/2012
Numéro d'observation
2090
Date d'ajout
25/05/2005
Description
Changement de dénomination MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE ANCIENNE : CABINET DUPE ET ASSOCIE NOUVELLE : CABINET GRENET ET ASSOCIE SIGLE : C.G.A. - ACTES DEPOSES LE 20/05/2005 LE HAVRE PRESSE DU 13/05/2005 Date d'effet : 31/03/2005
Numéro d'observation
F05/002090
Date d'ajout
25/05/2005
Description
Changement de dénomination MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE ANCIENNE : CABINET DUPE ET ASSOCIE NOUVELLE : CABINET GRENET ET ASSOCIE SIGLE : C.G.A. - ACTES DEPOSES LE 20/05/2005 LE HAVRE PRESSE DU 13/05/2005 Date d'effet : 31/03/2005
Numéro d'observation
12061
Date d'ajout
10/11/2000
Description
MISE EN ACTIVITE DE LA SOCIETE ACTIVITE : CABINET DE GEOMETRE EXPERT FONCIER - ADRESSE DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT : 9 RUE DUBOIS 76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC Date d'effet : 01/07/2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 200 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 30 489.80 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 200 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 30 489.80 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).