Entreprise : SNC ALIZES LOCATION 16 - SIREN 432 375 939
Identité
Dénomination
SNC ALIZES LOCATION 16
SIREN (siège)
432 375 939
Date d'immatriculation au RNE
11/08/2000
Date de fin de la personne morale
10/08/2015
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
150 EUR
Adresse du siège
14 RTE DE CLUNY 97200 FORT-DE-FRANCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
JP HOLDING
Qualité
Autre
Commune de résidence
St Contest
Dénomination
JP OCEAN
Qualité
Gérant
Commune de résidence
St Contest
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/07/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
05/04/2000
Siret
43237593900019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location mobilière et immobilière
Adresse
14 RTE 14 route de Cluny
97200 , Fort-de-France - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3547
Date d'ajout
02/05/2014
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 25/07/2008 Liquidateur : JP OCEAN SARL Le siège de la liquidation est fixé à : 14 Rte de Cluny 97200 Fort-de-France Journal d'annonces légales : FA le 10/10/2008
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4664
Date d'ajout
22/07/2009
Description
Modification autre ASSOCIES PARTANTS : M.COULON JEAN CLAUDE PIERRE M.GODFROY ALAIN JAMES MARC M.CALONNE FRANCOIS HUBERT MARIE-JOSEPH M.PERROTTE GERARD ALPHONSE YVON RENE NOUVEL ASSOCIE : JP HOLDONG (438573289) GERANT MAINTENU MAIS CHANGEMENT DE LA QUALITE : ANCIENNE QUALITE GERANT : GERANT ASSOCIE// NOUVELLE QUALITE : GERANT Date d'effet : 24/04/2006
Numéro d'observation
6188
Date d'ajout
22/12/2003
Description
Réduction du capital CAPITAL SOCIAL REDUIT DE 152.45 EUR A 150.00 EUR Date d'effet : 20/11/2001
Numéro d'observation
4388
Date d'ajout
11/09/2003
Description
Modification autre CHANGEMENT D'ASSOCIES PARTANT : MR NASS JEAN LOUIS ENTRANT : MR COULON JEAN CLAUDE PIERRE - MR GODFROY ALAIN JAMES MARC - MR CALONNE FRANCOIS HUBERT MARIE-JOSEPH - MR PERROTTE GERARD ALPHONSE YVON A COMPTER DU 28/12/2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).