Entreprise : BIO ESCAUT - SIREN 432 114 734
Identité
Dénomination
BIO ESCAUT
SIREN (siège)
432 114 734
Date d'immatriculation au RNE
04/07/2000
Début d’activité
15/11/2021
Date de fin de la personne morale
03/07/2050
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Acquisition de tous immeubles bâtis, constitution de toutes garanties immobilières ou mobilières en vue d'obtenir des prêts pour ces acquisitions, toutes opérations se rattachant à cet objet.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
60979.61 EUR
Adresse du siège
3 RUE DU CAPITAINE VERKINDERE 59700 MARCQ-EN-BAROEUL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLARD NATHALIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Dénomination
P.A.M. INVESTISSEMENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Thiant
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/11/2021
Siret
43211473400028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition de tous immeubles bâtis, constitution de toutes garanties immobilières ou mobilières en vue d'obtenir des prêts pour ces acquisitions, toutes opérations se rattachant à cet objet.
Autres Activités
Acquisition de tous immeubles bâtis, constitution de toutes garanties immobilières ou mobilières en vue d'obtenir des prêts pour ces acquisitions, toutes opérations se rattachant à cet objet.
Adresse
3 RUE DU CAPITAINE VERKINDERE
59700 , MARCQ-EN-BAROEUL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/11/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/07/2000
Siret
43211473400010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
9 RUE JEAN JAURES
59970 , FRESNES-SUR-ESCAUT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
07/12/2021
Description
Radiation d'office par suite du transfert du siège à 3 rue du Capitaine Verkindere 59700 MARCQ EN BAROEUL RC S LILLE METROPOLE 432 114 734 le 15-11-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
06/12/2021
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).