Entreprise : SCM ANDREAS VESALIUS - SIREN 432 048 783
Identité
(Entreprise radiée le 19/03/2021)
Dénomination
SCM ANDREAS VESALIUS
SIREN (siège)
432 048 783
Date d'immatriculation au RNE
29/06/2000
Date de fin de la personne morale
28/06/2099
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
900 EUR
Adresse du siège
1 RUE PELET OTTO 02600 VILLERS-COTTERETS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELBENDE BRUNO , ANDRE , REMI
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Longpont
Nom, Prénom(s)
COZETTE EMILIE , LAETITIA
Nom d'usage
DRU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1979
Commune de résidence
Boursonne
Nom, Prénom(s)
AMSELLEM JEAN-MARC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
Retheuil
Nom, Prénom(s)
RANAIVOARISEHENO SOLONIAINA
Nom d'usage
CARON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Largny-sur-Automne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/06/2000
Siret
43204878300018
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La société a pour objet exclusif l'activité professionnelle de ses membres, par la mise en commun de moyens utiles à l'exercice de leur profession, sans que la société puisse elle-même exercer cette profession.
Adresse
1 RUE 1 Rue Pelet Otto
02600 , Villers-Cotterêts - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
19/03/2021
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-12-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
12/01/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 30-11-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : PICARDIE LA GAZETTE DU : 30-11-2020, adresse de liquidation : au siège social 1 Rue Pelet Otto 02600 Villers-Cotterêts.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).