Entreprise : JARRY LOCATION MATERIEL - SIREN 432 032 951
Identité
Dénomination
JARRY LOCATION MATERIEL
Sigle
JLM
SIREN (siège)
432 032 951
Date d'immatriculation au RNE
28/06/2000
Début d’activité
01/04/2000
Date de fin de la personne morale
27/06/2050
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Activités principales de l’objet social
Location de machines et équipements divers notamment la location de moteurs turbines compresseurs Machiines outils pour diverses fabrications
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Capital social
7000 EUR
Adresse du siège
28 RES L'ETANG BUISSON 97118 SAINT-FRANCOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BORTOLOTTI BRIGITTE , GABRIELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Commune de résidence
Petit-Bourg
Nom, Prénom(s)
GAUTIER CHRISTIANE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Baie-Mahault
Nom, Prénom(s)
OUJAGIR GAETAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Saint-François
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2000
Siret
43203295100019
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Location de machines et équipements divers notamment la location de moteurs turbines compresseurs Machiines outils pour diverses fabrications
Autres Activités
Location de machines et équipements divers notamment la location de moteurs turbines compresseurs Machiines outils pour diverses fabrications
Adresse
28 RES L'ETANG BUISSON
97118 , SAINT-FRANCOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
154
Date d'ajout
14/01/2015
Description
Modification relative aux associés à compter du 12/01/2012 :Partant : VIRGINIE Maurice Edouard, AssociéPartant : FARAUX Thierry, Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6459
Date d'ajout
05/12/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 02/02/2012 :Partant : MOHAMEDALY Daniel, AssociéJournal d'annonces légales : Nouvelles Semaine en date du 11/04/2013
Numéro d'observation
2188
Date d'ajout
29/04/2013
Description
Modification relative aux associés à compter du 20/05/2009 :Associé partant suite à cession de parts sociales : Fabert Francis LionelCessionnaire : Bortolotti Brigitte (2013-A-1487)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).