Entreprise : DECO POSES SERVICES - SIREN 432 013 621
Identité
(Entreprise radiée le 18/11/2002)
Dénomination
DECO POSES SERVICES
SIREN (siège)
432 013 621
Date d'immatriculation au RNE
29/06/2000
Date de fin de la personne morale
28/06/2099
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2000
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
43 RUE AUGUSTE BLANQUI 94600 CHOISY-LE-ROI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAIVRE DOMINIQUE , HENRI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1948
Commune de résidence
Antony
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/09/2001
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2000
Siret
43201362100011
Code APE
514S
Origine du fonds
Création
Activité principale
Conseil en architecture d'intérieur, vente de meubles, bibliothèques, cuisines aménagées, placards, parquets, produits d'ébénisterie et de menuiserie
Adresse
43 RUE 43 Rue AUGUSTE BLANQUI
94600 , Choisy-le-Roi - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11771
Date d'ajout
18/11/2002
Description
Radiation d'office art 42 Al 1 décret du 30.05.84- est radié d 'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11651
Date d'ajout
14/11/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 14/11/2002 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. PIERRELLE BERNARD , nom du liquidateur : ME PELLEGRINI GILLES
Numéro d'observation
41478
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
317
Date d'ajout
28/09/2001
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil prononce en date du 27/09/2001 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2001j00634 , date de cessation des paiements le 15/06/2001 , désigne juge commissaire M. Pierrelle Bernard , juge commissaire suppléant M. Floccari Nino Michel , liquidateur Me Pellegrini gilles 4 le parvis de saint Maur 94100 St Maur des fosses , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
14032
Date d'ajout
14/09/2001
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Créteil , en date du 14/09/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).