Entreprise : COMAXE - SIREN 431 991 231
Identité
Dénomination
COMAXE
SIREN (siège)
431 991 231
Date d'immatriculation au RNE
14/06/2000
Date de fin de la personne morale
13/06/2099
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2001
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital minimum
7622.45 EUR
Adresse du siège
22 RUE PIERRE GRANGE 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LA POINTE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MALAN KADJO , DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
Villeneuve-la-Garenne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/12/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
05/06/2000
Siret
43199123100017
Code APE
517Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
Achat et vente de tous produits, assurer toutes opérations de promotion de vente
Adresse
22 RUE 22 Rue PIERRE GRANGE ZI LA POINTE
94120 , Fontenay-sous-Bois - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LA POINTE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
23886
Date d'ajout
03/11/2003
Description
Radiation d'office art 42 Al 1 décret du 30.05.84- est radié d 'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
23373
Date d'ajout
16/10/2003
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 16/10/2003 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. VERGNET PIERRE , nom du liquidateur : ME SEGUI PIERRE
Numéro d'observation
14239
Date d'ajout
17/01/2003
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 16/01/2003 nommant M. VERGNET PIERRE juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
29337
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
3640
Date d'ajout
21/12/2001
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil prononce en date du 20/12/2001 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2001j00948 , date de cessation des paiements le 20/04/2001 , désigne juge commissaire M. Bellanger Guy , juge commissaire suppléant M. Misraki Jean-marie , liquidateur Me Segui pierre 1 Av du général de gaulle 94000 Créteil , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
3250
Date d'ajout
10/12/2001
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Créteil , en date du 10/12/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).