Entreprise : SOC NOUVELLE LA CROIX DE SAVOIE - SIREN 431 916 493
Identité
Dénomination
SOC NOUVELLE LA CROIX DE SAVOIE
SIREN (siège)
431 916 493
Date d'immatriculation au RNE
23/06/2000
Début d’activité
21/06/2000
Date de fin de la personne morale
22/06/2099
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Creation, acquisition, exploitation de tous fonds de commerce d'hotel bar restaurant.
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
768 RTE DU PERNAND 74300 ARACHES-LA-FRASSE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES CARROZ
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOILLETOT EDWIGE
Nom d'usage
TIRET
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Nom, Prénom(s)
TIRET GAETAN , JULIEN , JEAN-MARC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1989
Commune de résidence
Arâches-la-Frasse
Nom, Prénom(s)
TIRET JEAN-MARC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Arâches-la-Frasse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/06/2000
Siret
43191649300015
Nom commercial
LA CROIX DE SAVOIE
Enseigne
LA CROIX DE SAVOIE
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
CREATION ACQUISITION EXPLOITATION DE TOUS FONDS DE COMMERCE D'HOTEL BAR RESTAURANT
Adresse
768 RTE DU PERNAND
74300 , ARACHES-LA-FRASSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES CARROZ
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F03/004023
Date d'ajout
10/12/2003
Description
Modification autre NOUVEAU CAPITAL : 15.000 € ANCIEN : 7.622,45 € MR TIRET JEAN MARC GERANT ASSOCIE MINORITAIRE EST MAINTENU MAIS IL EST MODIFIE DANS SES FONCTIONS IL EST NOMME COGERANT ASSOCIE MEMBRE D'UN COLLEGE DE GERANCE MAJORITAIRE. MME BOILLETOT-TIRET EDWIGE NOUVEAU MEMBRE EST NOMMEE COGERANT ASSOCIE MEMBRE D'UN COLLEGE DE GERANCE MAJORITAIRE. date d'effet : 01/10/2003
Numéro d'observation
F03/003221
Date d'ajout
08/10/2003
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice NOUVELLE DATE CLOTURE EXERCICE SOCIAL : 30 SEPTEMBRE ANCIENNE DATE : 30 NOVEMBRE. date d'effet : 22/09/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).