Entreprise : SCI 19 RUE DE LA MONNAIE - SIREN 431 904 291
Identité
Dénomination
SCI 19 RUE DE LA MONNAIE
SIREN (siège)
431 904 291
Date d'immatriculation au RNE
19/06/2000
Début d’activité
30/05/2000
Date de fin de la personne morale
18/06/2099
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Acquisition de tous biens et droits immobiliers bâtis ou non bâtis et de tous biens mobiliers, propriété et gestion par location ou autrement des biens dont elle devient propriétaire, usufrui- tière ou nue propriété.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
19 RUE DE LA MONNAIE 59800 LILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRYDENBACH NICOLAS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
Marcq en Baroeul
Nom, Prénom(s)
FARDEL JEAN-LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
Lille
Dénomination
KARL INVESTISSEMENT ET MANAGEMENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/05/2000
Siret
43190429100017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition de tous biens et droits immobiliers bâtis ou non bâtis et de tous biens mobiliers, propriété et gestion par location ou autrement des biens dont elle devient propriétaire, usufrui- tière ou nue propriété.
Autres Activités
Acquisition de tous biens et droits immobiliers bâtis ou non bâtis et de tous biens mobiliers, propriété et gestion par location ou autrement des biens dont elle devient propriétaire, usufrui- tière ou nue propriété.
Adresse
19 RUE DE LA MONNAIE
59800 , LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
28/07/2021
Description
Suppression de la mention de cessation d'activité transcrite d'office le 31-12-2019 (art.R.123-125 du code de commerce).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
19/06/2000
Description
Historique : Publication légale : La Croix du Nord du 16/6/2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).