Entreprise : LA BULLE - SIREN 431 901 958
Identité
(Entreprise radiée le 06/12/2022)
Dénomination
LA BULLE
SIREN (siège)
431 901 958
Date d'immatriculation au RNE
17/05/2000
Date de fin de la personne morale
16/05/2099
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
228673.53 EUR
Adresse du siège
RUE NOBEL 97122 BAIE-MAHAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VOIE PRINCIPALE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BODINIER GAEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1977
Commune de résidence
Baie-Mahault
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/10/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/2000
Siret
43190195800014
Code APE
702C
Adresse
34 LD ZI DE JAULA
97129 , LAMENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CZ CABOTRA SA
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/12/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/05/2000
Siret
43190195800030
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de tous immeubles et de tous terrains administration exploitation location.
Adresse
RUE NOBEL
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VOIE PRINCIPALE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/10/2002
Siret
43190195800022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
ZONE INDUSTRIELLE DE JARRY
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RUE NOBEL PROLONGEE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
05/01/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 27/06/2017Liquidateur : BODINIER GaëlLe siège de la liquidation est fixé à : C/o Gbg Imm Btp - Voie Principale ZI Jarry 97122 Baie MahaultJournal d'annonces légales : NOUVELLES ETINCELLES en date du 14/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5002
Date d'ajout
06/10/2015
Description
Transfert du siège social à compter du 30/06/2015 :Ancienne adresse : rue Nobel Prolongée ZI Jarry 97122 Baie MahaultNouvelle adresse : 7 allée des Bégonias - Arnouville 97170 Petit bourgJAL : nouvelles étincelles du 03/09/2015
Numéro d'observation
940
Date d'ajout
23/02/2015
Description
Changement de dénomination à compter du 04/02/2015Ancienne : HOUELBOURG SUD MAINTENANCENouvelle : LA BULLEJAL : france antilles du 12/02/2015
Numéro d'observation
5361
Date d'ajout
23/10/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 11/10/2012 : Partant : BODINIER Gilles Dominique Gabriel, Gérant(e) Nouveau : BODINIER Gaël, Gérant associé
Numéro d'observation
4919
Date d'ajout
02/12/2002
Description
Modification autreANCIEN CO-GERANT : SARGENTON JEAN-FRANCOIS CO-GERANT DEVENU GERANT :BODINIER GILLES ANCIEN SIEGE : CHEZ CABOTRA 34 ZI DE JAULA-97129 LAMENTIN NOUVEAU SIEGE : RUE NOBEL PROLONGEE ZI JARRY -97122 BAIE-MAHAULT A CPTER DU 21.10.02
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 228 673.53 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).