Entreprise : SNC INVESTORDOM 15 - SIREN 431 710 847
Identité
Dénomination
SNC INVESTORDOM 15
SIREN (siège)
431 710 847
Date d'immatriculation au RNE
13/06/2000
Début d’activité
10/05/2000
Date de fin de la personne morale
12/06/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Activité principale
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Capital social
47412 EUR
Adresse du siège
18 AV GEORGE V 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HILLLAIRET GILBERT , ANDRE , LUCIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1954
Commune de résidence
Ducos
Dénomination
KILI
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
INVESTOR INTERNATIONAL SARL
Qualité
Autre
Commune de résidence
Ducos
Dénomination
DOMIGESTION SARL
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/05/2000
Siret
43171084700036
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Adresse
18 AV GEORGE V
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/03/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/12/2003
Siret
43171084700028
Code APE
702A
Adresse
150 AV DES CHAMPS ELYSEES
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
16/03/2006
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE FORT DE FRANCE EN DATE DU 10.01.2006 : MET FIN A LA PERIODE D'OBSERVATION ET A LA MISSION DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE. ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT ORGANISANT LA CONTINUATION. FIXE LA DUREE DU PLAN A 6 ANS. NOMME POUR LA DUREE DU PLAN ME ALAIN MIROITE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN, LEQUEL DISPOSERA DE TOUS LES POUVOIRS NECESSAIRES POUR VEILLER A L'ECECUTION DU PLAN. MAINTIENT M.ROLAND LAMEYNARDIE JUGE COMMISSAIRE ET MME SYLVIE COLLIERE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT ET ME MICHEL BES EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS. PREND ACTE DE L'ENGAGEMENT DE LA SARL DOMIGESTION D'EXECUTER LE PLAN. PRONONCE L'INALIENABILITE DU FONDS DE COMMERCE POUR LA DUREE DU PLAN.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
09/03/2006
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE FORT DE FRANCE A PRONONCE EN DATE DU 28.09.2004 L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME SIMPLIFIE - FIXE PROVISOIREMENT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 28.09.2003 - DESIGNE M.ROLAND LAMEYNARDIE EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE, MME SYLVIE COLLIERE EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT ET ME MICHEL BES - CENTRE DES AFFAIRES VALMENIERE IMMEUBLE EURYDIS BAT D BD DE LA POINTE DES SABLES DILLON 97200 FORT DE FRANCE EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS - DIT QUE CE DERNIER DEVRA DEPOSER AU GREFFE L'ETAT DES CREANCES VERIFIEES DANS LE DELAI DE 18 MOIS A COMPTER DE LA PARUTION AU BODACC. FIXE LA DUREE DE LA PERIODE D'OBSERVATION A 4 MOIS -NOMME EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR ME ALAIN MIROITE CENTRE DES AFFAIRES AGORA POINTE DES GRIVES BAT C 97200 FORT DE FRANCE AVEC MISSION D'ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES DE GESTION
Numéro d'observation
97397
Date d'ajout
22/03/2004
Description
La société a par décision du 22/12/2003 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 22/12/2003
Numéro d'observation
97398
Date d'ajout
22/03/2004
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
147
Date d'ajout
29/01/2002
Description
Modification autre AUGMENTATION ET CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS ANCIENNE MENTION : 1 000 FRS NOUVELLE MENTION : 47 412 EUR A COMPTER DU 04/12/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).