Entreprise : SCEA CHARLYVON - SIREN 431 683 705
Identité
Dénomination
SCEA CHARLYVON
SIREN (siège)
431 683 705
Date d'immatriculation au RNE
07/06/2000
Début d’activité
01/03/2000
Date de fin de la personne morale
06/06/2099
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
porcs (n.e)
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
5000 EUR
Adresse du siège
LA VILLE HOURMAN 56120 GUEGON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Représentants
Nom, Prénom(s)
BROGARD ANNE-MARIE , RENEE , GABRIELLE
Nom d'usage
RAILLIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1971
Commune de résidence
Guégon
Nom, Prénom(s)
RAILLIER LOIC , RAYMOND , ANDRE , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Guégon
Dénomination
CAMYL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Guégon
Dénomination
GALERNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Guégon
Nom, Prénom(s)
GALERNE Julien , Marcel , Michel
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1993
Commune de résidence
Guégon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2000
Siret
43168370500013
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Porcs (n.E.
Autres Activités
Elevage de porcins,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LA VILLE HOURMAN
56120 , GUEGON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Observations
Numéro d'observation
5636
Date d'ajout
31/07/2020
Description
Augmentation de capital à compter du 15/06/2020 Ancien : 15 245 EUR Nouveau : 30 245 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/06/2020 : Nouveau : CAMYL (SAS), Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : RAILLIER Anne-Marie, Renée, Gabrielle, Associé indéfiniment responsable devient Gérant, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4394
Date d'ajout
27/05/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/04/2019 : Modifié : RAILLIER Loïc, Gérant, Associé indéfiniment responsable demeurant 19 La Ville Hourmand 56120 GUEGON Nouveau : RAILLIER Anne-Marie, Associée indéfiniment responsable
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE : ---------------------------------------- NUMERO SIRET : 431 683 705 00013 CODE APE : 012E ELEVAGE DE PORCINS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).