Entreprise : EARL SAVEURS D'AUTREFOIS - SIREN 431 664 176
Identité
Dénomination
EARL SAVEURS D'AUTREFOIS
SIREN (siège)
431 664 176
Date d'immatriculation au RNE
05/06/2000
Début d’activité
01/05/2000
Date de fin de la personne morale
04/06/2050
Date de clôture
31/12
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Culture de fruits à pépins et à noyau
Code APE
0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau
Qualité
Actif agricole
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
GRAND CHEMIN 47110 LE TEMPLE SUR LOT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GOUNAUD
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAPILLAUD DENIS , JOSEPH
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Sainte-Livrade-Sur-Lot
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/2000
Siret
43166417600028
Code APE
0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Culture de fruits à pépins et à noyau
Adresse
GRAND CHEMIN
47110 , LE TEMPLE SUR LOT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GOUNAUD
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/2000
Siret
43166417600010
Code APE
0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau
Activité principale
Culture de fruits à pépins et à noyau
Adresse
MERIC
47110 , DOLMAYRAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12147
Date d'ajout
22/09/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3457
Date d'ajout
23/05/2017
Description
Par Jugement en date du 18.05.2017, le tribunal de grande instance d'Agen , prononce l'ouverture de la liquidation judiciaire , désigne Monsieur Eric LENOURY en qualité de Juge commissaire et Monsieur Stéphane GENICON en qualité de Juge commissaire suppléant désigne en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation, la SCP Odile STUTZ demeurant 74 rue de Grelot 47304 VILLENEUVE SUR LOT ( Boîte Postale 179 ) désigne Maître Michel BIASI huissier de justice, demeurant Borde Basse Sud BP 50 47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT
Numéro d'observation
2834
Date d'ajout
19/04/2016
Description
Par Jugement en date du 25/09/2015, le tribunal de grande instance d'Agen, ordonne le renouvellement de la période d'observation pour une période de 6 mois Maintien la SCP STUTZ en qualité de mandataire judiciaire Maintien Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK en qualité de juge commissaire et Monsieur Laurent CALBO en qualité de juge commissaire suppléant
Numéro d'observation
2836
Date d'ajout
19/04/2016
Description
Par jugement en date du 08.04.2016, le Tribunal de grande instance d'Agen, homologue le plan de redressement Maintien la SCP Odile STUTZ comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de commissaire à l'execution du plan Maintien Madame Béatrice ALMENDROS en qualité de juge commissaire et Monsieur Stéphane GENICON en qualité de juge commissaire suppléant
Numéro d'observation
2026
Date d'ajout
23/03/2015
Description
Par jugement en date du 13/03/2015, le TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE d'AGEN, ouvre une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de la société fixe provisoirement au 05/02/2015 la date de cessation des paiements désigne MR ERIC BIENKO VEL BIENEK, en qualité de juge commissaire et MR LAURENT CALBO, en qualité de juge commissaire suppléant désigne la SCP ODILE STUTZ, 74 rue de Grelot - 47300 VILLENEUVE SUR LOT, en qualité de mandataire judiciaire OUVRE une période d'observation de six mois
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Villeneuve-sur-Lot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).