Entreprise : TRANSPORTS MISSION ABSOLUE - SIREN 431 661 818
Identité
Dénomination
TRANSPORTS MISSION ABSOLUE
SIREN (siège)
431 661 818
Date d'immatriculation au RNE
14/06/2000
Date de fin de la personne morale
13/06/2099
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2001
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10671.43 EUR
Adresse du siège
GARE ROUTIERE SOGARIS 94150 RUNGIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PLATE FORME LOGIST 141 B F
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MANDONNET BRUNO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Cachan
Nom, Prénom(s)
LAURENS JEAN , LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/10/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/2000
Siret
43166181800010
Nom commercial
TRANSPORTS MISSION ABSOLUE
Code APE
602M
Origine du fonds
Création
Activité principale
Transport public routier de marchandises location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteur
Adresse
PLATE FORME
94150 , Rungis - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOGISTIQUE SOGARIS 141 BAT F
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10233
Date d'ajout
16/11/2004
Description
Radiation d'office art 42 Al 1 décret du 30.05.84- est radié d 'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10160
Date d'ajout
12/11/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 10/11/2004 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. GUEYE MOCTAR , nom du liquidateur : ME GUILLEMONAT JEAN-YVES
Numéro d'observation
10704
Date d'ajout
18/10/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL prononce en date du 17/10/2002 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2002J00712 , date de cessation des paiements le 17/04/2002 , désigne juge commissaire M. GUEYE MOCTAR , juge commissaire suppléant M. RELOTIUS FRANCIS , liquidateur ME GUILLEMONAT JEAN-YVES 1 AVE DU GENERAL DE GAULLE 94000 CRETEIL , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
29334
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).