Entreprise : LINN - SIREN 431 656 941
Identité
Dénomination
LINN
SIREN (siège)
431 656 941
Date d'immatriculation au RNE
26/05/2000
Début d’activité
02/05/2000
Date de fin de la personne morale
25/05/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
CREATION, VENTE ET FORMATION DE PRODUITS DE COMMUNICATION ET INTERNET CONCEPTION, MAINTENANCE DE TOUS MOYENS DE COMMUNICATION
Code APE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Capital social
7640 EUR
Adresse du siège
3 RUE LE GRAND MAIL 07130 SAINT-PERAY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
POLE 2000
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOSC JOEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1967
Commune de résidence
Mauves
Nom, Prénom(s)
LE GUEN FREDERIC
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Saint-Péray
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/05/2000
Siret
43165694100025
Enseigne
LINN
Code APE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
création, vente et formation de produits de communication et internet conception, maintenance de tous moyens de communication
Adresse
3 RUE LE GRAND MAIL
07130 , SAINT-PERAY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
POLE 2000
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/05/2000
Siret
43165694100017
Code APE
524Z
Adresse
889 RUE DES CORDIERS
07300 , TOURNON-SUR-RHONE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Annonay a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Aubenas.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F01/001942
Date d'ajout
29/11/2001
Description
SUIVANT A.G.E. DU 31.08.2001., MR LE GUEN FREDERIC ET MR BOSC JOEL ONT ETE NOMMES GERANTS EN REMPLACEMENT DE MME NAVARRO MAURICETTE DEMISSIONNAIRE, LE SIEGE SOCIAL A ETE TRANSFERE DE -TOURNON (07), 889 RUE DES CORDIERS, A SAINT PERAY (07), ZONE POLE 2000 - A COMPTER DE CE JOUR, DE PLUS SUIVANT A.G.E. DU 16.11.2001., RECTIFICATIF DE LA GERANCE, SEUL MR LE GUEN FREDERIC DT A VALENCE (26) A ETE NOMME GERANT. PUBLICATION : LE JOURNAL DE TOURNON TAIN DU 25.10.2001. LE JOURNAL DE TOURNON TAIN DU 22.11.2001.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).