Entreprise : CARTEL SECURITE GROUPE CGBI - SIREN 431 594 399
Identité
Dénomination
CARTEL SECURITE GROUPE CGBI
SIREN (siège)
431 594 399
Date d'immatriculation au RNE
24/05/2000
Date de fin de la personne morale
23/05/2099
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40094 EUR
Adresse du siège
86 RUE REGNAULT 75013 PARIS 13 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VINCENT-GENOD GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DREYFUS YVES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1946
Commune de résidence
Etiolles
Dénomination
MAZARS & GUERARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/06/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/2000
Siret
43159439900047
Nom commercial
MLC LABS
Code APE
721Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
ACHAT VENTE ET DISTRIBUTION DE PROUDUITS DE HAUTE TECHNOLOGIE TOUTES PRESTATIONS DE SERVICES CONSEILINGENIERIE SE RATTACHANT AU DOMAINE INFORMATIQUE LABORATOIRE DE TESTS INFORMATIQUES.
Adresse
86 RUE 86 rue Regnault
75013 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/03/2001
Siret
43159439900021
Code APE
721Z
Adresse
6 RUE DU GENERAL CAMOU
75007 , PARIS 7 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
6 A 8
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/06/2001
Siret
43159439900039
Code APE
721Z
Adresse
41 RUE DU CHATEAU DES RENTIERS
75013 , PARIS 13 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/03/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2000
Siret
43159439900013
Code APE
721Z
Adresse
1 PROMENADE DU BELVEDERE
77200 , TORCY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
21984
Date d'ajout
21/07/2003
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE EN DATE DU 18 JUIN 2003 A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE - LIQUIDATEUR : MAITRE LEGRAS DE GRANDCOURT PATRICK 57-63 RUE ERNEST RENAN 92000 NANTERRE - JUGE COMMISSA IRE : M.CLAUVEL ROBERT - JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT :M.BOURDELEAU FRANCOIS - AUTORISE TOUTEFOIS LA POURSUITE D'ACTIVITE POUR UNE DUREE DE 15 JOURS ET DIT QUE MAITRE GAY FRANCISQUE,ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE RESTERA EN FONCTION PENDANT CETTE PERIODE - DIT QU'IL N'Y A LIEU A ALLONGEMENT DU DELAI DE DECLARATION DES CREANCES.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6587
Date d'ajout
27/05/2003
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE PAR JUGEMENT EN DATE DU 07.05.2003 L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS 01.03.2003, A DESIGNE JUGE COMMISSAIRE M.CLAUVEL , JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT M.BOURDELEAU, ADMINISTRATEUR ME GAY FRANCISQUE 92200 NEUILLY SUR SEINE AVEC POUR MISSION D'ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES DE GESTION ET DE DISPOSITION, REPRESENTANT DES CREANCIERS ME LEGRAS DE GRANDCOURT 92000 NANTERRE.LE REPRESENTANT DES CREANCIERS DEVRA DEPOSER LA LISTE DES CREANCES DANS LES 12 MOIS A COMPTER DUTERME DU DELAI DE DECLARATION DES CREANCES. LES DECLARATIONS DECREANCES SONT A DEPOSER AU REPRESENTANT DES CREANCIERS DANS LES2 MOIS A COMPTER DE LA DATE DE PARUTION AU BODACC
Numéro d'observation
46859
Date d'ajout
22/11/2001
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 24/10/2001
Numéro d'observation
99718
Date d'ajout
09/04/2001
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).